Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Wilfried Klotz (bis 30.06.2014) | 31.01.1955 | ||||
Trainer | |||||
Jürgen Ehrmann (bis 30.06.2020) | 23.02.1961 | ||||
Co-Trainer | |||||
Jürgen Grimm (bis 30.06.2014) | 24.08.1966 | ||||
Kai Altig (bis 30.06.2014) | 09.10.1979 | ||||
Torwart | |||||
Carina Schanz (ab 02.03.2014) (bis 30.06.2014) | 09.04.1997 | ||||
Melanie Döbke (ab 29.06.2014) (bis 30.06.2014) | 16.01.1997 | ||||
Sophia Exner (ab 29.06.2014) (bis 30.06.2014) | 07.04.1998 | ||||
25 | Kristina Kober (bis 30.06.2015) | 03.08.1989 | |||
31 | Alisa Vetterlein (bis 01.01.2015) | 22.10.1988 | |||
Torhüterin | |||||
1 | Martina Tufekovic | 16.07.1994 | |||
Abwehr | |||||
Kerstin Bogenschütz (ab 29.06.2014) (bis 30.06.2014) | 26.01.1995 | ||||
Lorena Heinz (ab 29.06.2014) (bis 30.06.2014) | 25.02.1993 | ||||
Jana Rippberger (ab 29.06.2014) (bis 30.06.2014) | 01.11.1995 | ||||
2 | Lena Weiss (bis 30.06.2016) | 02.06.1995 | |||
4 | Kristin Demann (bis 30.06.2017) | 07.04.1993 | |||
5 | Madita Giehl (bis 30.06.2015) | 25.05.1994 | |||
16 | Selina Hünerfauth (bis 30.06.2014) | 15.10.1994 | |||
21 | Leonie Pankratz (bis 30.06.2020) | 25.01.1990 | |||
26 | Anne Rheinheimer (bis 30.06.2014) | 26.02.1993 | |||
32 | Tamar Dongus (bis 30.06.2017) | 11.05.1994 | |||
Mittelfeld | |||||
Janina Müller (ab 29.06.2014) (bis 30.06.2015) | 12.01.1998 | ||||
Jana Beuschlein (ab 29.06.2014) (bis 30.06.2014) | 04.10.1995 | ||||
Romina Bornschein (ab 29.06.2014) (bis 30.06.2014) | 27.05.1998 | ||||
Annika Köllner (ab 29.06.2014) (bis 30.06.2014) | 02.03.1998 | ||||
Jasmin Mackert (ab 29.06.2014) (bis 30.06.2014) | 09.08.1998 | ||||
Ricarda Schaber (ab 29.06.2014) (bis 30.06.2014) | 27.07.1997 | ||||
6 | Vanessa Giangrasso (bis 30.06.2014) | 11.06.1990 | |||
7 | Martina Moser (bis 30.06.2017) | 09.04.1986 | |||
8 | Christine Schneider (bis 30.06.2017) | 14.01.1990 | |||
11 | Selina Häfele (bis 30.06.2014) | 06.07.1995 | |||
12 | Stephanie Breitner (bis 30.06.2018) | 25.09.1992 | |||
17 | Janina Meißner (bis 30.06.2014) | 22.02.1995 | |||
18 | Anne Fühner (bis 30.06.2017) | 10.05.1995 | |||
19 | Judith Steinert (bis 30.06.2014) | 25.09.1995 | |||
20 | Theresa Betz (bis 30.06.2016) | 15.01.1988 | |||
28 | Katharina Kiel (ab 23.02.2014) (bis 30.06.2014) | 02.05.1992 | |||
33 | Fabienne Dongus | 11.05.1994 | |||
Sturm | |||||
9 | Annika Eberhardt (bis 30.06.2014) | 23.04.1992 | |||
10 | Sabine Stoller (bis 30.06.2015) | 02.09.1991 | |||
13 | Mana Iwabuchi (bis 30.06.2014) | 18.03.1993 | |||
14 | Lina Bürger (bis 30.06.2019) | 07.10.1995 | |||
15 | Leonie Keilbach (bis 30.06.2016) | 12.11.1994 | |||
22 | Susanne Hartel (bis 30.06.2014) | 02.02.1988 | |||
27 | Silvana Chojnowski (bis 30.06.2014) | 17.04.1994 | |||
30 | Tiffany Cameron (ab 01.01.2014) (bis 30.06.2014) | 16.10.1991 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 31.08.2013 14:00 Uhr |
0 : 13 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 28.09.2013 14:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |