Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Stefan Jostock (bis 30.06.2014) | |||||
Torwart | |||||
Dana Gotthard (bis 30.06.2016) | 07.08.1996 | ||||
Angela Schwarz (bis 30.06.2016) | 16.12.1996 | ||||
Sabine Koch (bis 30.06.2014) | 29.08.1969 | ||||
Abwehr | |||||
Lisa Wagner (bis 30.06.2016) | 02.02.1993 | ||||
Simone van Bellen (bis 30.06.2016) | 26.07.1992 | ||||
Elena Burg (bis 30.06.2016) | 25.12.1994 | ||||
Marie Langer (bis 30.06.2016) | 12.06.1996 | ||||
Svenja Harten (bis 30.06.2014) | 20.11.1991 | ||||
Friederike Bär (bis 30.06.2014) | 22.08.1990 | ||||
Elisabeth Irmisch (bis 30.06.2014) | 10.12.1985 | ||||
Mittelfeld | |||||
Lara Ballmann (bis 30.06.2016) | 20.09.1995 | ||||
Christina Rosen (bis 30.06.2016) | |||||
Julia Oberhausen (bis 30.06.2016) | 10.12.1990 | ||||
Annika Regneri (bis 30.06.2016) | 11.05.1996 | ||||
Anne Marx (bis 30.06.2014) | 20.04.1988 | ||||
Melanie Beilz (bis 30.06.2014) | 24.04.1988 | ||||
Sonja Franz (bis 30.06.2014) | 07.11.1986 | ||||
10 | Carina Philippi (bis 30.06.2016) | 14.05.1987 | |||
Sturm | |||||
Isabel Brittner (bis 30.06.2016) | 19.06.1993 | ||||
Tanja Könen (bis 30.06.2016) | |||||
Carolin Zimmer (bis 30.06.2016) | 25.05.1992 | ||||
Annika Franzen (bis 30.06.2016) | |||||
Karoline Kohr (bis 30.06.2016) | 01.04.1996 | ||||
Helen Heiser (bis 30.06.2014) | 31.10.1995 | ||||
3 | Angelina Kön (bis 30.06.2016) | 31.12.1997 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 01.09.2013 15:00 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |