Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Daniel Kraus (bis 30.06.2015) | 11.05.1984 | ||||
Torwart | |||||
1 | Julia Gornowitz (bis 30.06.2018) | 11.01.1996 | |||
29 | Vanessa Fischer (bis 30.06.2016) | 24.04.1997 | |||
30 | Stenia Michel (bis 30.06.2016) | 23.10.1987 | |||
Abwehr | |||||
2 | Ria Percival (bis 30.06.2016) | 07.12.1989 | |||
3 | Abby Erceg (bis 01.01.2015) | 20.11.1989 | |||
5 | Annalena Breitenbach (ab 01.01.2015) (bis 30.06.2018) | 14.03.1998 | |||
8 | Sara Löser (bis 30.06.2015) | 30.03.1995 | |||
13 | Karoline Heinze (ab 31.01.2015) (bis 30.06.2018) | 15.10.1993 | |||
15 | Vanessa Müller (bis 30.06.2016) | 01.04.1994 | |||
21 | Ivonne Hartmann (bis 30.06.2015) | 15.09.1981 | |||
23 | Laura Brosius (bis 30.06.2015) | 08.01.1990 | |||
33 | Carolin Schiewe (bis 30.06.2015) | 23.10.1988 | |||
Mittelfeld | |||||
4 | Lina Hausicke (bis 30.06.2016) | 30.12.1997 | |||
6 | Susann Utes (bis 30.06.2019) | 04.01.1991 | |||
8 | Anja Heuschkel (bis 30.06.2016) | 04.08.1997 | |||
17 | Lisa Seiler (bis 30.06.2015) | 09.10.1990 | |||
18 | Vivien Beil (bis 30.06.2015) | 12.12.1995 | |||
19 | Iva Landeka (bis 30.06.2016) | 03.10.1989 | |||
22 | Madlen Frank (bis 30.06.2015) | 04.03.1996 | |||
28 | Julia Rößner (bis 30.06.2015) | 30.07.1996 | |||
31 | Julia Arnold (bis 30.06.2017) | 10.11.1990 | |||
Sturm | |||||
7 | Sabrina Schmutzler (bis 31.12.2014) | 07.10.1984 | |||
9 | Lara Keller (bis 30.06.2015) | 13.04.1991 | |||
10 | Amber Hearn (bis 30.06.2017) | 28.11.1984 | |||
11 | Christina Julien (bis 30.06.2015) | 06.05.1988 | |||
16 | Anna Krafczyk (bis 30.06.2016) | 23.01.1997 | |||
25 | Ivana Rudelic (bis 30.06.2016) | 25.01.1992 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 28.09.2014 14:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 02.11.2014 13:30 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |