Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Ralf Lietz (bis 30.06.2015) | 11.08.1966 | ||||
Co-Trainer | |||||
Britta Hainke (bis 30.06.2015) | 10.03.1968 | ||||
Torwart | |||||
1 | Vivien Brandt (bis 30.06.2016) | 25.09.1997 | |||
12 | Marie Berwinkel-Kottmann (bis 30.06.2016) | 04.04.1997 | |||
26 | Laura van der Laan (bis 30.06.2015) | 15.03.1998 | |||
Abwehr | |||||
2 | Frederike Kempe (bis 01.08.2015) | 10.02.1997 | |||
3 | Wiebke Tepe (bis 30.06.2016) | 18.02.1996 | |||
4 | Franziska Weißhaar (bis 30.06.2015) | 26.09.1996 | |||
6 | Lena Lückel (bis 30.06.2022) | 09.08.1995 | |||
7 | Katharina Bödeker (bis 30.06.2016) | 07.06.1996 | |||
16 | Pia Lange (bis 30.06.2019) | 09.03.1995 | |||
18 | Jacqueline Dünker (bis 30.06.2016) | 21.04.1986 | |||
21 | Jacqueline Manteas (bis 30.06.2016) | 02.08.1996 | |||
22 | Nadine Schmidt (bis 30.06.2015) | 07.06.1992 | |||
23 | Katrin Posdorfer (bis 30.06.2018) | 02.03.1990 | |||
24 | Pauline-Sophie Brandis (bis 30.06.2016) | 29.09.1995 | |||
30 | Birgitta Schmücker (bis 30.06.2017) | 30.05.1987 | |||
Mittelfeld | |||||
13 | Melanie Ott (bis 30.06.2016) | 13.04.1997 | |||
15 | Marina Hermes (bis 30.06.2022) | 13.01.1991 | |||
17 | Shpresa Aradini | 13.08.1994 | |||
18 | Lara Hohm (bis 30.06.2016) | 13.09.1997 | |||
19 | Marie Pollmann (bis 30.06.2018) | 13.09.1989 | |||
20 | Jana Schwanekamp (bis 30.06.2015) | 19.03.1997 | |||
25 | Laura Liedmeier (bis 31.12.2014) | 15.12.1996 | |||
Sturm | |||||
9 | Josephine Giard (bis 30.06.2018) | 22.03.1996 | |||
21 | Nina Ehegötz (bis 30.06.2015) | 22.02.1997 | |||
25 | Angel Theiß (bis 30.06.2015) | 25.06.1997 | |||
27 | Carolin Turck (bis 30.06.2016) | 16.03.1997 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 24.08.2014 11:00 Uhr |
0 : 8 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 28.09.2014 14:00 Uhr |
9 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 02.11.2014 14:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 21.12.2014 11:00 Uhr |
7 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |