Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Erwin Keßler (bis 30.06.2015) | |||||
Steffen Scheler (bis 30.06.2015) | 28.03.1982 | ||||
Co-Trainer | |||||
Jens Schulze (bis 30.06.2015) | |||||
Torwart | |||||
1 | Jana Tauer (bis 30.06.2015) | 17.11.1998 | |||
1 | Sandra Schumann (bis 30.06.2015) | 12.10.1990 | |||
12 | Leona Kunze (bis 30.06.2017) | 29.09.1998 | |||
26 | Janine Bierbach (bis 30.06.2015) | 09.04.1998 | |||
Abwehr | |||||
5 | Lea Hippauf (bis 30.06.2016) | 06.05.1996 | |||
11 | Antonia Schulz (ab 01.01.2015) (bis 30.06.2015) | 29.08.1998 | |||
13 | Caroline Hildebrand (bis 30.06.2021) | 19.01.1998 | |||
13 | Anja Beinroth (bis 30.06.2016) | 01.02.1988 | |||
14 | Maxi Schulschenk (bis 30.06.2016) | 22.04.1997 | |||
18 | Juliane Rath (bis 30.06.2016) | 27.12.1991 | |||
20 | Josefin Hoffer (bis 30.06.2015) | 08.08.1996 | |||
21 | Juliane Gorn (bis 30.06.2015) | 23.02.1998 | |||
25 | Julia Schramm (bis 30.06.2015) | 08.03.1996 | |||
27 | Nikoleta Bojtschewa (bis 30.06.2015) | 20.08.1994 | |||
Mittelfeld | |||||
Natalie Grenz (ab 01.01.2015) (bis 30.06.2018) | 21.06.1998 | ||||
2 | Stefanie Mücke (bis 30.06.2016) | 22.03.1990 | |||
3 | Theresa Weiß (bis 30.06.2019) | 28.09.1997 | |||
4 | Melanie Piatkowski (bis 30.06.2016) | 04.01.1985 | |||
6 | Anne Roeloffs (bis 30.06.2016) | 25.06.1982 | |||
7 | Wiebke Seidler (bis 30.06.2021) | 28.12.1996 | |||
8 | Chiara Lüdke (ab 31.01.2015) (bis 30.06.2016) | 09.03.1999 | |||
10 | Melanie Vogelhuber (bis 30.06.2021) | 16.03.1992 | |||
11 | Tammy-Cate Schnelle (bis 30.06.2019) | 04.07.1997 | |||
14 | Victoria Stein (bis 30.06.2015) | 02.12.1991 | |||
17 | Nina Schuster (bis 30.06.2017) | 26.07.1997 | |||
21 | Katja Gabrowitsch (bis 30.06.2016) | 29.03.1985 | |||
23 | Jackie Cruz (bis 30.06.2015) | 02.12.1986 | |||
24 | Lisa Fröhlich (bis 30.06.2016) | 18.02.1997 | |||
Sturm | |||||
Yvonne Wutzler (bis 30.06.2018) | 21.08.1992 | ||||
Julia Knothe (bis 30.06.2015) | 03.07.1996 | ||||
9 | Dania Schuster (bis 30.06.2016) | 07.03.1989 | |||
15 | Anne Bartke (bis 30.06.2016) | 02.03.1990 | |||
19 | Welislawa Dimitrowa (bis 31.08.2014) | 10.10.1993 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 24.08.2014 11:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 28.09.2014 14:00 Uhr |
9 : 1 |
Schema Vergleich |