Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Dietmar Sehrig (bis 30.06.2015) | 07.10.1961 | ||||
Torwart | |||||
1 | Laura Benkarth (bis 30.06.2018) | 14.10.1992 | |||
12 | Eva-Lotta Ravn (bis 30.06.2016) | 11.09.1988 | |||
23 | Teresa Straub (bis 30.06.2017) | 10.08.1995 | |||
Abwehr | |||||
2 | Lisa Karl (bis 30.06.2023) | 15.01.1997 | |||
3 | Jenista Clark (bis 30.06.2015) | 31.10.1988 | |||
4 | Chioma Igwe (bis 30.06.2015) | 21.07.1986 | |||
5 | Kim Fellhauer (bis 30.06.2024) | 21.01.1998 | |||
6 | Daria Streng (bis 30.06.2016) | 22.05.1995 | |||
18 | Sarah Puntigam (bis 30.06.2018) | 13.10.1992 | |||
19 | Jobina Lahr (bis 30.06.2016) | 19.10.1991 | |||
Mittelfeld | |||||
7 | Sara Däbritz (bis 30.06.2015) | 15.02.1995 | |||
8 | Juliane Maier (bis 30.06.2017) | 09.04.1987 | |||
9 | Nicole Banecki (bis 30.06.2016) | 03.09.1988 | |||
15 | Saskia Meier (bis 30.06.2015) | 19.03.1997 | |||
16 | Fabienne Bangerter (bis 30.06.2015) | 21.09.1991 | |||
17 | Manjou Wilde (bis 11.01.2016) | 19.04.1995 | |||
20 | Myriam Krüger (bis 30.06.2016) | 26.08.1989 | |||
21 | Claire Savin (bis 30.06.2015) | 02.04.1993 | |||
24 | Anja Hegenauer (bis 30.06.2020) | 09.12.1992 | |||
25 | Verena Aschauer (bis 30.06.2016) | 20.01.1994 | |||
26 | Pia Züfle (bis 30.06.2016) | 12.05.1996 | |||
27 | Clara Schöne (bis 30.06.2020) | 06.07.1993 | |||
Sturm | |||||
10 | Sylvia Arnold (bis 30.06.2017) | 10.11.1990 | |||
11 | Hasret Kayikci | 06.11.1991 | |||
13 | Sandra Starke (bis 30.06.2021) | 31.07.1993 | |||
22 | Lena Petermann (bis 30.06.2018) | 05.02.1994 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 28.09.2014 14:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 01.11.2014 14:00 Uhr |
0 : 6 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 21.12.2014 11:00 Uhr |
7 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 01.04.2015 16:30 Uhr |
2 : 4 n.V. |
Schema Vergleich |