Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Nikolaos Koutroubis (bis 30.06.2021) | 23.08.1969 | ||||
Trainerin | |||||
Birgit Bernhart (bis 30.06.2016) | 21.11.1980 | ||||
Torwart | |||||
Lena Marie Kurz (bis 30.06.2016) | 28.08.1997 | ||||
1 | Ramona Emig (bis 30.06.2016) | 10.08.1991 | |||
1 | Juliane Fuchs (bis 30.06.2016) | 27.03.1997 | |||
21 | Josephine Rothmann (bis 30.06.2016) | 21.06.1994 | |||
Abwehr | |||||
Nathalie Erbes (bis 30.06.2017) | 08.11.1999 | ||||
Janine Hans (bis 30.06.2016) | 29.06.1991 | ||||
Lena Kasprzyk (bis 30.06.2016) | 16.12.1999 | ||||
Ann-Katrin Striekert (bis 30.06.2015) | 10.01.1998 | ||||
4 | Sandra Henke (bis 30.06.2016) | 26.04.1991 | |||
5 | Elisabeth Egelhof (bis 30.06.2016) | 26.09.1989 | |||
23 | Selina Hünerfauth (bis 30.06.2016) | 15.10.1994 | |||
25 | Jasmin Wernert (bis 30.06.2016) | 19.06.1991 | |||
29 | Sabrina Esslinger (bis 30.06.2016) | 20.04.1987 | |||
Mittelfeld | |||||
Alessa Herrmann (bis 30.06.2017) | 27.02.1998 | ||||
Sabrina Freymüller (bis 30.06.2017) | 28.04.1999 | ||||
Sina Stortz (bis 30.06.2016) | 10.02.1998 | ||||
Hannah Behrend (bis 30.06.2016) | 17.11.1999 | ||||
Vanessa Erbes (bis 30.06.2016) | 08.11.1999 | ||||
2 | Kathrin Becker (bis 30.06.2016) | 14.05.1996 | |||
7 | Silvana Arcangioli (bis 30.06.2019) | 10.10.1983 | |||
8 | Kerstin Burgey (bis 30.06.2016) | 24.07.1989 | |||
9 | Nadine Fols (bis 30.06.2016) | 06.03.1983 | |||
13 | Chantal Fuchs (bis 30.06.2016) | 19.08.1990 | |||
14 | Solveig Ruhfass (bis 30.06.2016) | 20.10.1996 | |||
17 | Mariella Mock (bis 30.06.2016) | 04.10.1998 | |||
18 | Kaya Buhl (bis 30.06.2016) | 09.07.1995 | |||
20 | Laura Schmahl (bis 30.06.2016) | 16.05.1996 | |||
22 | Marie-Christine Müller (bis 30.06.2016) | 30.08.1996 | |||
24 | Jennifer Schlee (bis 30.06.2016) | 19.02.1995 | |||
25 | Annika Fend (bis 30.06.2016) | 23.11.1997 | |||
27 | Natalie Stulin (bis 30.06.2019) | 27.07.1993 | |||
Sturm | |||||
Birgit Bernhart (bis 30.06.2016) | 21.11.1980 | ||||
10 | Kristin Götz (bis 30.06.2019) | 12.02.1992 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 23.08.2015 14:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |