Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Steve Briese (bis 30.06.2016) | |||||
Dietmar Bozek (bis 30.06.2016) | 05.11.1971 | ||||
Torwart | |||||
1 | Lea Köcher (bis 30.06.2016) | 06.02.1992 | |||
21 | Julia Hahn (bis 30.06.2016) | 18.04.1987 | |||
22 | Lisa Mandt (bis 30.06.2016) | 19.09.1991 | |||
22 | Laura van der Laan (bis 30.06.2016) | 15.03.1998 | |||
Abwehr | |||||
3 | Jacqueline Schmid (bis 30.06.2016) | 24.01.1990 | |||
5 | Mara Möthrath (bis 30.06.2016) | 07.06.1993 | |||
12 | Jill Grießer (bis 30.06.2016) | 07.08.1995 | |||
15 | Silke Marek (ab 01.01.2016) (bis 30.06.2016) | 11.10.1990 | |||
16 | Alina Reimer (ab 01.01.2016) (bis 30.06.2016) | ||||
19 | Arijana Maliqi (bis 30.06.2016) | 21.01.1995 | |||
24 | Carina Marks (bis 30.06.2016) | 19.04.1997 | |||
25 | Svenja Streller (bis 30.06.2016) | 06.02.1989 | |||
31 | Susanne Kasperczyk (bis 30.06.2016) | 01.08.1985 | |||
Mittelfeld | |||||
Lena Schüller (bis 30.06.2016) | 11.06.1995 | ||||
Julia Schlömer (bis 30.06.2016) | 21.03.1995 | ||||
6 | Maureen Beetz (bis 30.06.2016) | 02.04.1997 | |||
7 | Nicole Dziwisch (bis 30.06.2016) | 30.11.1992 | |||
7 | Verena Keusgen (bis 30.06.2016) | 18.01.1992 | |||
10 | Laura Jendrzekjo (bis 30.06.2016) | 15.11.1994 | |||
13 | Vera Lottermann (bis 30.06.2016) | 27.08.1987 | |||
14 | Jessica Sibilja (ab 01.01.2016) (bis 30.06.2016) | ||||
17 | Julia Comouth (bis 30.06.2016) | 15.02.1990 | |||
23 | Sarah Dorsel (bis 30.06.2016) | 17.10.1989 | |||
24 | Fabiana Cirino (bis 30.06.2016) | ||||
24 | Gina Maria Gottschalk (bis 30.06.2016) | 13.01.1998 | |||
27 | Christina Bach (bis 30.06.2016) | 05.09.1988 | |||
28 | Sarah Schüller (bis 30.06.2017) | 11.06.1995 | |||
39 | Svenja Zsolt (bis 30.06.2016) | 03.11.1986 | |||
Sturm | |||||
8 | Saki Tsutsumi (bis 30.06.2016) | 21.01.1985 | |||
9 | Bilgin Defterli (bis 30.06.2016) | 01.11.1980 | |||
9 | Nina Windmüller (ab 01.01.2016) (bis 30.06.2016) | 08.11.1987 | |||
11 | Michelle Marcelli (bis 30.06.2016) | 15.03.1998 | |||
14 | Sonja Bartoschek (bis 30.06.2017) | 25.10.1997 | |||
18 | Sabrina Bemmelen (bis 30.06.2016) | 22.05.1986 | |||
20 | Anne Schüller (bis 30.06.2017) | 11.06.1995 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 23.08.2015 14:00 Uhr |
1 : 6 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 27.09.2015 11:00 Uhr |
0 : 9 |
Schema Vergleich |