Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Thomas Wörle (bis 30.06.2019) | 11.02.1982 | ||||
Co-Trainer | |||||
Roman Langer (bis 30.06.2019) | 13.02.1990 | ||||
Torwart | |||||
31 | Manuela Zinsberger (bis 30.06.2019) | 19.10.1995 | |||
32 | Tinja-Riikka Korpela (bis 17.12.2017) | 05.05.1986 | |||
41 | Fabienne Weber (bis 30.06.2016) | 23.11.1991 | |||
Abwehr | |||||
2 | Gina Lewandowski (bis 30.06.2019) | 13.04.1985 | |||
5 | Caroline Abbé (bis 30.06.2017) | 13.01.1988 | |||
6 | Katharina Baunach (bis 30.06.2017) | 18.01.1989 | |||
15 | Nora Holstad Berge (bis 30.06.2017) | 26.03.1987 | |||
19 | Carina Wenninger (bis 30.06.2022) | 06.02.1991 | |||
20 | Leonie Maier (bis 30.06.2019) | 29.09.1992 | |||
21 | Raffaella Manieri (bis 30.06.2016) | 21.11.1986 | |||
25 | Viktoria Schnaderbeck (bis 30.06.2018) | 04.01.1991 | |||
Mittelfeld | |||||
Anita Wimmer (ab 01.01.2016) (bis 30.06.2016) | 06.09.1998 | ||||
4 | Verónica Boquete (bis 30.06.2016) | 09.04.1987 | |||
7 | Melanie Behringer (bis 30.06.2019) | 18.11.1985 | |||
8 | Melanie Leupolz (bis 26.08.2020) | 14.04.1994 | |||
9 | Vanessa Bürki (bis 30.06.2017) | 01.04.1986 | |||
14 | Sarah Romert (bis 30.06.2017) | 13.12.1994 | |||
16 | Claire Falknor (ab 11.01.2016) (bis 30.06.2017) | 12.05.1993 | |||
22 | Jenny Gaugigl (bis 30.06.2016) | 22.08.1996 | |||
23 | Ricarda Walkling (bis 03.08.2016) | 19.03.1997 | |||
27 | Laura Feiersinger (bis 30.06.2016) | 05.04.1993 | |||
28 | Kristie Mewis (bis 30.06.2016) | 25.02.1991 | |||
33 | Sara Däbritz (bis 30.06.2019) | 15.02.1995 | |||
Sturm | |||||
Melike Pekel (bis 30.06.2017) | 14.04.1995 | ||||
10 | Vivianne Miedema (bis 30.06.2017) | 15.07.1996 | |||
11 | Lena Lotzen (bis 30.06.2018) | 11.09.1993 | |||
13 | Mana Iwabuchi (bis 31.03.2017) | 18.03.1993 | |||
16 | Katie Stengel (bis 30.06.2016) | 29.02.1992 | |||
17 | Eunice Beckmann (bis 03.05.2016) | 08.02.1992 | |||
18 | Lisa Evans (bis 30.06.2017) | 21.05.1992 | |||
29 | Nicole Rolser (bis 31.08.2020) | 07.02.1992 | |||
verliehen | |||||
Isabella Hartig (bis 30.06.2016) | 12.08.1997 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 27.09.2015 14:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 08.11.2015 13:15 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 09.12.2015 18:00 Uhr |
0 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 03.04.2016 12:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |