Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Michael Rieger (ab 01.05.2016) (bis 30.06.2017) | |||||
Frank Käß (ab 17.04.2016) (bis 30.06.2016) | |||||
Christian Breunig (bis 16.04.2016) | 20.08.1978 | ||||
Torwart | |||||
Julia Kohl (bis 30.06.2016) | 26.11.1998 | ||||
1 | Andrea Dänzer (bis 30.06.2016) | 22.02.1989 | |||
1 | Katharina Meyer (bis 30.06.2016) | 12.05.1991 | |||
23 | Alexandra Hetterich (bis 30.06.2017) | 26.07.1994 | |||
Abwehr | |||||
2 | Josefin Hoffer (bis 30.06.2017) | 08.08.1996 | |||
3 | Constanze Böck (bis 30.06.2017) | 29.09.1990 | |||
5 | Stefanie Löhr (bis 30.06.2016) | 14.06.1982 | |||
5 | Christiane Bauer (bis 30.06.2016) | 06.01.1983 | |||
13 | Daniela Hofmann (bis 30.06.2017) | 15.05.1985 | |||
17 | Jennifer Röding (bis 30.06.2017) | 27.10.1996 | |||
20 | Nicole Kreußer (bis 30.06.2017) | 31.10.1996 | |||
26 | Anabel Wanner (bis 30.06.2017) | 18.01.1998 | |||
Mittelfeld | |||||
Kimberly Losert (bis 30.06.2017) | 25.09.1998 | ||||
Franziska Müller (bis 30.06.2017) | 10.09.1998 | ||||
Vanessa Heider (bis 30.06.2017) | 22.04.1999 | ||||
Tanja Keller (bis 30.06.2016) | 04.06.1996 | ||||
Carolin Schloemann (bis 30.06.2016) | 12.07.1994 | ||||
Juliane Schuh (bis 30.06.2016) | 21.06.1993 | ||||
Vanessa Volkmer (bis 30.06.2016) | 18.05.1997 | ||||
2 | Franziska Thomas (bis 30.06.2017) | 01.08.1995 | |||
4 | Anna Fries (bis 30.06.2017) | 07.05.1992 | |||
7 | Maria Ansmann (bis 30.06.2017) | 16.04.1994 | |||
9 | Christina Hahn (bis 30.06.2017) | 25.02.1991 | |||
11 | Milena Weigand (bis 30.06.2016) | 12.03.1997 | |||
14 | Laura Rissel (bis 30.06.2016) | 28.03.1994 | |||
15 | Jessica Koch (bis 30.06.2016) | 08.06.1989 | |||
15 | Magdalena Jakober (bis 30.06.2016) | 06.07.1993 | |||
18 | Leonie Kreil (bis 30.06.2016) | 20.11.1997 | |||
21 | Sophia Dietze (bis 30.06.2016) | 14.08.1993 | |||
25 | Karolina Teichmann (bis 30.06.2016) | 08.08.1997 | |||
Sturm | |||||
Mara Ludwig (bis 30.06.2017) | 02.12.1995 | ||||
Theresa Damm (ab 01.01.2016) (bis 30.06.2017) | 25.09.1995 | ||||
8 | Antonia Heider (bis 30.06.2017) | 22.08.1995 | |||
10 | Medina Desic (bis 30.06.2017) | 15.09.1993 | |||
11 | Julia Manger (bis 30.06.2016) | 09.04.1988 | |||
18 | Sarah Zottmann (bis 30.06.2016) | 15.04.1992 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 23.08.2015 14:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |