Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Thomas Imbach (bis 30.06.2016) | |||||
Torwart | |||||
Lisa Brenner (bis 30.06.2016) | 29.10.1988 | ||||
Natalie Jost (bis 30.06.2016) | 14.07.1998 | ||||
Vera Korm (bis 30.06.2016) | 23.05.1989 | ||||
Abwehr | |||||
Mandana Büscher (bis 30.06.2016) | 03.12.1994 | ||||
Dajana Kremer (bis 30.06.2016) | 26.05.1989 | ||||
Maria Bienentreu (bis 30.06.2016) | 28.02.1993 | ||||
Clara Thaleiser-Schuch (bis 30.06.2016) | 28.10.1991 | ||||
Eileen Jakobi (bis 30.06.2016) | 14.01.1995 | ||||
Laura Esser (bis 30.06.2016) | 01.06.1993 | ||||
Valerie von Zahn (bis 30.06.2016) | 13.11.1994 | ||||
Melanie Kieckhöfel (bis 30.06.2016) | 18.04.1998 | ||||
Jule Brockerhoff (bis 30.06.2016) | 29.06.1992 | ||||
23 | Natalie Kreitz | 05.12.1995 | |||
Mittelfeld | |||||
Marina Buschinski (bis 30.06.2020) | 18.10.1988 | ||||
Nicola Leonnie Wilke (bis 30.06.2017) | |||||
Vanessa Mehlem (bis 30.06.2016) | 03.12.1991 | ||||
Assunta Sarago (bis 30.06.2016) | 08.06.1994 | ||||
Elisea Brancato (bis 30.06.2016) | 13.07.1998 | ||||
Dounia Ablali (bis 30.06.2016) | 01.09.1997 | ||||
Marina Spuzic (bis 30.06.2016) | 19.10.1990 | ||||
8 | Catia Alves Pereira (bis 30.06.2023) | 13.01.1992 | |||
Sturm | |||||
Birsen Karamahmut (bis 30.06.2016) | 13.01.1995 | ||||
Fiona Mc Cormick (bis 30.06.2016) | 26.08.1991 | ||||
Madelaine Klüser (bis 30.06.2016) | 30.12.1994 | ||||
Michelle Fischer (bis 30.06.2016) | 20.08.1991 | ||||
Hannah Davids (bis 30.06.2016) | 23.01.1993 | ||||
Katharina Raichle (bis 30.06.2016) | 24.12.1991 | ||||
Hanna Lahr (bis 30.06.2016) | 24.06.1998 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 23.08.2015 14:00 Uhr |
1 : 6 |
Schema Vergleich |