Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Nico Gierschner (bis 30.06.2016) | 11.08.1983 | ||||
Nico Girschner (bis 30.06.2016) | |||||
Torwart | |||||
Anne Richter (bis 30.06.2016) | 15.09.1993 | ||||
Abwehr | |||||
Patricia Steinbrück (bis 30.06.2016) | 24.10.1990 | ||||
Ronja Kullmann (bis 30.06.2016) | 16.01.1992 | ||||
Sabrina Lehwald (bis 30.06.2016) | 08.09.1993 | ||||
Marie Schmiedchen (bis 30.06.2016) | 24.10.1995 | ||||
Mittelfeld | |||||
Carolin Buchwald (bis 30.06.2016) | 05.05.1987 | ||||
Anne Förster (bis 30.06.2016) | 11.05.1996 | ||||
Tanja Krause (bis 30.06.2016) | 30.06.1993 | ||||
Isabelle Marie Langbein (bis 30.06.2016) | 03.10.1998 | ||||
Christin Liebezeit (bis 30.06.2016) | 22.09.1995 | ||||
Nicole Linda (bis 30.06.2016) | 23.06.1995 | ||||
Selina Losse (bis 30.06.2016) | 08.02.1996 | ||||
Ilda Mujovic (bis 30.06.2016) | 02.05.1993 | ||||
Franziska Music (bis 30.06.2016) | 22.04.1990 | ||||
Madlen Nöller (bis 30.06.2016) | 06.11.1989 | ||||
Anna Perez Soza (bis 30.06.2016) | 05.09.1997 | ||||
Debora Rehle (bis 30.06.2016) | 11.05.1995 | ||||
Anne Schirmer (bis 30.06.2016) | 15.06.1991 | ||||
Nathalie Schupeck (bis 30.06.2016) | 07.03.1997 | ||||
Laura Stahl (bis 30.06.2016) | 10.10.1998 | ||||
Anika Steckbauer (bis 30.06.2016) | 25.01.1985 | ||||
Finja Windgassen (bis 30.06.2016) | 26.06.1998 | ||||
Patricia Gierschner (bis 30.06.2016) | |||||
Sturm | |||||
Tina Eisenhuth (bis 30.06.2016) | 17.06.1987 | ||||
Carolin Kieper (bis 30.06.2016) | 25.05.1993 | ||||
Carolin Wündsch (bis 30.06.2016) | 04.12.1994 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 22.08.2015 15:00 Uhr |
0 : 6 |
Schema Vergleich |