Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Wilfried Trenkel (bis 30.06.2021) | 03.11.1953 | ||||
Torwart | |||||
Luisa Diebold (bis 30.06.2021) | 28.12.1992 | ||||
Annalena Krämer (bis 30.06.2016) | 13.11.1997 | ||||
Abwehr | |||||
Lisa-Marei Halm (bis 30.06.2022) | 10.06.1995 | ||||
Lena Jungmann (bis 30.06.2021) | 06.11.1996 | ||||
Franziska Spaderna (bis 30.06.2021) | 07.07.1992 | ||||
Sandra Ernst (bis 30.06.2021) | 19.01.1987 | ||||
Nadin Marković (bis 30.06.2017) | 24.09.1993 | ||||
3 | Janita Rothermel (bis 30.06.2019) | 20.08.1997 | |||
Mittelfeld | |||||
Lisa Grünbacher (bis 30.06.2022) | 07.03.1993 | ||||
Melissa Frei (bis 30.06.2021) | 16.01.1995 | ||||
Sandra Heitz (bis 30.06.2021) | 10.04.1995 | ||||
Melina Kustermann (bis 30.06.2021) | 08.10.1985 | ||||
Melina Pakhotin (bis 30.06.2021) | 25.08.1994 | ||||
Silvia van Staa (bis 30.06.2021) | 20.01.1984 | ||||
Sofie Baumann (bis 30.06.2021) | 15.11.1995 | ||||
Elisabeth Cramer (bis 30.06.2021) | 15.06.1992 | ||||
Tamara Daiß (bis 30.06.2021) | 20.05.1991 | ||||
Maike Graf (bis 30.06.2021) | 24.04.1993 | ||||
Gina Herrmann (bis 30.06.2021) | 30.07.1997 | ||||
Ana-Marie Hock (bis 30.06.2021) | 07.12.1997 | ||||
Kim Kiefer (bis 30.06.2021) | 04.04.1996 | ||||
Celina Lienemann (bis 30.06.2017) | 29.08.1994 | ||||
Laura Gänser (bis 30.06.2016) | 03.10.1997 | ||||
Sophia Gänser (bis 30.06.2016) | 03.10.1997 | ||||
Sophia Gehr (bis 30.06.2016) | 23.05.1997 | ||||
Lilith Hartung (bis 30.06.2016) | 11.09.1997 | ||||
Christin Hauk (bis 30.06.2016) | 02.02.1998 | ||||
Monique Honre (bis 30.06.2016) | 18.05.1995 | ||||
Katharina Kunz (bis 30.06.2016) | 14.12.1998 | ||||
Sturm | |||||
Stefanie Krauth (bis 30.06.2021) | 01.12.1990 | ||||
Melissa Zweigner (bis 30.06.2020) | 01.04.1991 | ||||
16 | Laura Bertsch (bis 30.06.2023) | 31.01.1995 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 22.08.2015 18:00 Uhr |
1 : 4 |
Schema Vergleich |