Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Tobias Homp (bis 30.06.2018) | 31.10.1963 | ||||
Torwart | |||||
1 | Bianca Weech (bis 30.06.2018) | 21.11.1984 | |||
22 | Julia Prosch (bis 30.06.2017) | 06.02.1992 | |||
Abwehr | |||||
2 | Elaine Schmitt (bis 30.06.2016) | 06.06.1994 | |||
3 | Michelle Marie Hille (ab 01.01.2016) (bis 30.06.2017) | 09.07.1997 | |||
3 | Michelle Kretzschmar (bis 30.06.2016) | 09.07.1997 | |||
4 | Malin Hegeler (bis 30.06.2020) | 12.01.1995 | |||
6 | Mayline Danner (ab 01.01.2016) (bis 30.06.2017) | 15.11.1990 | |||
12 | Michelle Einfeldt (bis 30.06.2018) | 11.01.1994 | |||
14 | Finja Witte (bis 30.06.2016) | 31.05.1991 | |||
16 | Kristin Engel (bis 30.06.2016) | 25.08.1986 | |||
24 | Anika Michel (bis 30.06.2019) | 01.04.1996 | |||
27 | Michelle von Appen (bis 30.06.2016) | 15.04.1992 | |||
77 | Jennifer Michel (bis 30.06.2023) | 09.07.1996 | |||
Mittelfeld | |||||
Anna Schulz (bis 30.06.2016) | 23.09.1998 | ||||
6 | Nadja Schubring (bis 30.06.2016) | 18.08.1990 | |||
7 | Sarah-Vanessa Stöckmann (bis 30.06.2017) | 09.08.1993 | |||
13 | Henrike Zollfrank (bis 30.06.2016) | 03.12.1988 | |||
14 | Tomke Hege (bis 30.06.2016) | 10.07.1997 | |||
19 | Friederike Leinbaum (bis 30.06.2017) | 30.04.1998 | |||
20 | Vera Homp (bis 30.06.2023) | 27.07.1991 | |||
23 | Christine Schoknecht (bis 30.06.2016) | 29.10.1984 | |||
Sturm | |||||
Victoria Schulz (bis 30.06.2016) | 11.11.1997 | ||||
5 | Lea Tiedtke (ab 01.01.2016) (bis 30.06.2017) | 17.02.1998 | |||
8 | Maria Magdalena Marrocu (bis 30.06.2018) | 24.02.1989 | |||
15 | Carla Morich (bis 30.06.2016) | 04.02.1998 | |||
17 | Alina Witt (bis 30.06.2016) | 22.09.1995 | |||
21 | Melena Lux (ab 01.01.2016) (bis 30.06.2017) | 15.02.1999 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 23.08.2015 14:00 Uhr |
0 : 6 |
Schema Vergleich |