Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Tommy Stroot (bis 30.06.2016) | 24.12.1988 | ||||
Torwart | |||||
1 | Jessica Bos (bis 30.06.2018) | 03.04.1990 | |||
24 | Kathrin Klimas (bis 30.06.2019) | 01.12.1992 | |||
32 | Anna Hermanns (bis 30.06.2016) | 17.04.1997 | |||
Abwehr | |||||
2 | Rahel Mehring (bis 30.06.2017) | 21.02.1998 | |||
3 | Hilde Winters (bis 30.06.2016) | 09.01.1990 | |||
4 | Sarah Meiners (bis 30.06.2018) | 13.03.1984 | |||
5 | Pia Schneuing (bis 30.06.2016) | 26.01.1996 | |||
8 | Lisa-Marie Weiss (bis 30.06.2023) | 05.11.1997 | |||
16 | Sarah Schulte (bis 30.06.2019) | 08.06.1995 | |||
Mittelfeld | |||||
5 | Pia Liening-Ewert (bis 30.06.2017) | 01.04.1998 | |||
6 | Rieke Dieckmann (bis 30.06.2016) | 16.08.1996 | |||
6 | Nina Rolfes (bis 30.06.2016) | 24.08.1999 | |||
7 | Nele Schomaker (bis 30.06.2019) | 24.09.1994 | |||
8 | Greta Budde (bis 31.12.2015) | 24.06.1991 | |||
10 | Vildan Kardesler (ab 01.02.2016) (bis 30.06.2017) | 24.02.1998 | |||
10 | Yuko Aizawa (bis 30.06.2016) | 04.03.1986 | |||
11 | Denise Franjkovic (bis 30.06.2018) | 10.08.1996 | |||
13 | Maike Berentzen (bis 30.06.2017) | 10.02.1997 | |||
15 | Pia Flottemesch (bis 30.06.2016) | 11.02.1998 | |||
20 | Janna Härtel (bis 30.06.2017) | 14.01.1997 | |||
21 | Rike Lampe (bis 30.06.2016) | 27.09.1997 | |||
23 | Nina Lögering (bis 30.06.2016) | 15.06.1991 | |||
25 | Amelie Kröger (bis 30.06.2019) | 17.03.1995 | |||
Sturm | |||||
7 | Nangila van Eyck (bis 30.06.2016) | 13.07.1984 | |||
9 | Joana Beckers (bis 30.06.2016) | 13.05.1994 | |||
14 | Elisa Senß (bis 30.06.2016) | 01.10.1997 | |||
15 | Vanessa Rohling (bis 30.06.2016) | 12.09.1993 | |||
17 | Franziska Gieseke (bis 30.06.2017) | 24.03.1998 | |||
19 | Betty Anane (bis 30.06.2016) | 07.05.1995 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 23.08.2015 11:00 Uhr |
1 : 5 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 27.09.2015 14:00 Uhr |
2 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 08.11.2015 14:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |