Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Markus Stein (bis 30.06.2016) | |||||
Torwart | |||||
Dana Gotthard (bis 30.06.2016) | 07.08.1996 | ||||
Angela Schwarz (bis 30.06.2016) | 16.12.1996 | ||||
Jana Robin (bis 30.06.2016) | |||||
Abwehr | |||||
Lisa Wagner (bis 30.06.2016) | 02.02.1993 | ||||
Simone van Bellen (bis 30.06.2016) | 26.07.1992 | ||||
Elena Burg (bis 30.06.2016) | 25.12.1994 | ||||
Marie Langer (bis 30.06.2016) | 12.06.1996 | ||||
Andrea Ditscheid (ab 31.07.2015) (bis 30.06.2016) | 08.08.1998 | ||||
Antonia Hornberg (bis 30.06.2016) | 12.04.1991 | ||||
Franziska Simon (bis 30.06.2016) | 20.05.1998 | ||||
Alina Knobloch (bis 30.06.2016) | 10.03.1999 | ||||
Mittelfeld | |||||
Lara Ballmann (bis 30.06.2016) | 20.09.1995 | ||||
Christina Rosen (bis 30.06.2016) | |||||
Julia Oberhausen (bis 30.06.2016) | 10.12.1990 | ||||
Annika Regneri (bis 30.06.2016) | 11.05.1996 | ||||
Lisa Kossmann (bis 30.06.2016) | 09.06.1994 | ||||
Sarah Wieck (bis 30.06.2016) | |||||
Lea Scherer (bis 30.06.2016) | 27.04.1998 | ||||
Marie Kusch (bis 30.06.2016) | 29.04.1999 | ||||
10 | Carina Philippi (bis 30.06.2016) | 14.05.1987 | |||
13 | Jeannina Laloire (bis 30.06.2016) | 24.03.1998 | |||
Sturm | |||||
Isabel Brittner (bis 30.06.2016) | 19.06.1993 | ||||
Tanja Könen (bis 30.06.2016) | |||||
Carolin Zimmer (bis 30.06.2016) | 25.05.1992 | ||||
Annika Franzen (bis 30.06.2016) | |||||
Karoline Kohr (bis 30.06.2016) | 01.04.1996 | ||||
Anne Blesius (ab 31.07.2015) (bis 30.06.2016) | 05.03.1998 | ||||
3 | Angelina Kön (bis 30.06.2016) | 31.12.1997 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 23.08.2015 14:00 Uhr |
2 : 4 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 26.09.2015 15:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |