Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Sabrina Gesell (bis 30.06.2016) | |||||
Andreas Billetter (bis 30.06.2016) | 22.09.1973 | ||||
Co-Trainer | |||||
- | Dennis Bieschke (bis 30.06.2016) | ||||
Torwart | |||||
1 | Lara-Celine Stober (bis 30.06.2016) | 31.10.1997 | |||
1 | Maike Vogler (bis 30.06.2016) | 06.06.1985 | |||
18 | Anna Wegscheider (bis 30.06.2016) | 08.11.1994 | |||
Abwehr | |||||
Janne Moths (bis 30.06.2016) | |||||
Michelle Noetzel (bis 30.06.2016) | 06.01.1997 | ||||
Sarah Schubart (bis 30.06.2016) | 02.03.1998 | ||||
2 | Franziska Bröckl (bis 30.06.2016) | 13.06.1994 | |||
3 | Nathalie Bock (bis 30.06.2016) | 07.11.1987 | |||
4 | Laura Kill (bis 30.06.2016) | 22.11.1992 | |||
5 | Chantal Meißner (bis 30.06.2021) | 14.09.1997 | |||
5 | Sara-Lena Scholte (bis 30.06.2016) | 10.03.1998 | |||
5 | Adelina Neziri (bis 30.06.2016) | 08.01.1998 | |||
13 | Anna Tatenhorst (bis 30.06.2016) | 28.04.1996 | |||
15 | Wiebke Neuhaus (bis 30.06.2016) | 02.08.1993 | |||
22 | Carina Grendel (bis 30.06.2016) | 20.09.1991 | |||
Mittelfeld | |||||
Julia Schlonski (bis 30.06.2016) | 24.02.1997 | ||||
Ann-Sophie Vogel (bis 30.06.2016) | 13.09.1998 | ||||
Juliane Wiemann (bis 30.06.2016) | 30.11.1995 | ||||
Mara Wilhelm (bis 30.06.2016) | 29.12.1997 | ||||
Oliwia Wos (bis 30.06.2016) | 15.08.1999 | ||||
Celina Buczkowski (bis 30.06.2016) | 07.06.1998 | ||||
Sina Diekmann (bis 30.06.2016) | 05.06.1989 | ||||
8 | Daniela Ließem (bis 30.06.2016) | 08.05.1992 | |||
13 | Nadine Kraus (bis 30.06.2016) | 14.02.1988 | |||
14 | Tiana Kalamanda (bis 30.06.2016) | 22.07.1996 | |||
16 | Melanie Heep (bis 30.06.2016) | 24.01.1994 | |||
20 | Laura Buczkowski (bis 30.06.2016) | 26.06.1997 | |||
Sturm | |||||
Johanna Behrens (bis 30.06.2016) | 09.09.1999 | ||||
Angelina Brück (bis 30.06.2016) | 22.09.1991 | ||||
Marie Lümmer (bis 30.06.2016) | 20.06.1993 | ||||
9 | Merja Kurz (bis 30.06.2016) | 16.04.1997 | |||
11 | Jennifer Steinbrück (bis 30.06.2016) | 18.11.1998 | |||
12 | Anna Maiwald (bis 30.06.2016) | 13.03.1997 | |||
17 | Burcu Özkanca (bis 30.06.2016) | 20.01.1997 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 22.08.2015 15:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |