Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Roman Rießler (bis 30.06.2021) | 22.12.1980 | ||||
Torwart | |||||
Cordula Busack (bis 30.06.2017) | 22.10.1986 | ||||
Marika Wilczok (bis 30.06.2017) | 07.07.1986 | ||||
Abwehr | |||||
Katharina Freiwald (bis 30.06.2017) | 10.07.1989 | ||||
Kerstin Haike Gohlke (bis 30.06.2017) | 08.02.1997 | ||||
5 | Nicola Käpernick (bis 30.06.2017) | 08.03.1987 | |||
5 | Franziska Schulte (bis 30.06.2017) | 12.04.1995 | |||
13 | Jessica Purps (bis 30.06.2017) | 09.07.1989 | |||
Mittelfeld | |||||
Ieva Biedermane (bis 30.06.2017) | 06.11.1984 | ||||
Karla Dupke (bis 30.06.2017) | 28.03.1994 | ||||
Josephine Franzen (bis 30.06.2017) | 03.06.1993 | ||||
Julia Grünky (bis 30.06.2017) | 26.06.1992 | ||||
Julia Haake (bis 30.06.2017) | 20.11.1997 | ||||
Susann Langebörker (bis 30.06.2017) | 25.06.1996 | ||||
Davina Leitzke (bis 30.06.2017) | 01.06.1998 | ||||
Mayumi Loredo Ahoki (bis 30.06.2017) | 20.10.1997 | ||||
Joyce-Lea Lorenz (bis 30.06.2017) | 26.02.1999 | ||||
Jennifer Maaß (bis 30.06.2017) | 17.08.1986 | ||||
Judith Mengel (bis 30.06.2017) | 09.08.1992 | ||||
Stephanie Natho (bis 30.06.2017) | 20.04.1982 | ||||
Luisa Neuwald (bis 30.06.2017) | 10.12.1999 | ||||
Cheyenne Ostermann (bis 30.06.2017) | 22.02.1996 | ||||
Anna Pantelmann (bis 30.06.2017) | 08.04.1997 | ||||
Katherina Peter (bis 30.06.2017) | 30.08.1988 | ||||
Katharina-Francoise Poulley (bis 30.06.2017) | 17.04.1985 | ||||
Julia Reh (bis 30.06.2017) | 12.05.1999 | ||||
Anna-Maria Riessler (bis 30.06.2017) | 21.02.1987 | ||||
Julia Testorp (bis 30.06.2017) | 01.09.1987 | ||||
Vicdan Yavas (bis 30.06.2017) | 20.01.1998 | ||||
3 | Anja Kähler (bis 30.06.2017) | 26.06.1987 | |||
4 | Roxana Nowak (bis 30.06.2017) | 12.05.1993 | |||
7 | Beslinda Shigjeqi (bis 30.06.2017) | 31.07.1992 | |||
9 | Tatjana Fandre (bis 30.06.2019) | 16.09.1992 | |||
10 | Lisa Weinberg (bis 30.06.2017) | 01.07.1993 | |||
15 | Senem Özer (bis 30.06.2017) | 08.11.1985 | |||
18 | Marlies Sänger (bis 30.06.2019) | 31.01.1995 | |||
Sturm | |||||
Ulrike Beyer (bis 30.06.2017) | 08.10.1986 | ||||
Eyline Jakubowski (bis 30.06.2017) | 29.01.1994 | ||||
11 | Sandy Decker (bis 30.06.2017) | 31.07.1985 | |||
14 | Susan Hornung (bis 30.06.2017) | 21.07.1997 | |||
21 | Stephanie Gerken (bis 30.06.2021) | 02.10.1991 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 20.08.2016 14:00 Uhr |
0 : 5 |
Schema Vergleich |