Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Britta Hainke (bis 18.03.2018) | 10.03.1968 | ||||
Co-Trainer | |||||
Johannes Fritsch (bis 30.06.2017) | 23.07.1992 | ||||
Torwart | |||||
1 | Alisa Ostwald (bis 30.06.2017) | 30.07.1998 | |||
12 | Wibke Westerheide (bis 30.06.2019) | 03.09.1995 | |||
28 | Sarah Rolle (bis 30.06.2017) | 01.02.2000 | |||
Abwehr | |||||
5 | Wiebke Tepe (bis 30.06.2017) | 18.02.1996 | |||
6 | Lena Lückel (bis 30.06.2022) | 09.08.1995 | |||
14 | Jill Eis (bis 30.06.2017) | 19.09.1998 | |||
16 | Pia Lange (bis 30.06.2019) | 09.03.1995 | |||
20 | Melissa Schulz (bis 30.06.2019) | 13.06.1999 | |||
21 | Svenja Hörenbaum (bis 30.06.2018) | 20.01.1999 | |||
22 | Laura Hoffmann (bis 30.06.2017) | 12.08.1991 | |||
23 | Katrin Posdorfer (bis 30.06.2018) | 02.03.1990 | |||
30 | Birgitta Schmücker (bis 30.06.2017) | 30.05.1987 | |||
Mittelfeld | |||||
3 | Melissa Klüppel (bis 31.12.2018) | 01.03.1998 | |||
4 | Marleen Schumacher (bis 30.06.2017) | 30.03.1998 | |||
7 | Melanie Ott (bis 30.06.2019) | 13.04.1997 | |||
8 | Magdalena Richter (bis 30.06.2017) | 07.07.1992 | |||
10 | Geldona Morina (bis 30.06.2017) | 08.11.1993 | |||
15 | Marina Hermes (bis 30.06.2022) | 13.01.1991 | |||
17 | Shpresa Aradini | 13.08.1994 | |||
18 | Ann-Kathrin Goltermann (bis 30.06.2018) | 06.06.1999 | |||
19 | Marie Pollmann (bis 30.06.2018) | 13.09.1989 | |||
24 | Sophia Kleinherne (bis 30.06.2017) | 12.04.2000 | |||
Sturm | |||||
9 | Josephine Giard (bis 30.06.2018) | 22.03.1996 | |||
11 | Isabelle Wolf (bis 30.06.2019) | 14.12.1994 | |||
13 | Marie Schröder (bis 30.06.2019) | 18.07.1999 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 21.08.2016 14:00 Uhr |
5 : 3 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 09.10.2016 14:00 Uhr |
6 : 2 |
Schema Vergleich |