Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Ralf Lietz (ab 27.03.2017) (bis 30.06.2018) | 11.08.1966 | ||||
Daniel Hollensteiner (bis 30.06.2017) | 09.06.1982 | ||||
Cheftrainerin | |||||
Jörg Dymny (ab 26.03.2017) (bis 30.06.2017) | |||||
Torwart | |||||
1 | Kira Klemmer (bis 30.06.2017) | 03.05.1994 | |||
12 | Josephine Plehn (bis 30.06.2017) | 27.11.1998 | |||
19 | Kira Kutzinski (bis 30.06.2018) | 28.02.1999 | |||
Abwehr | |||||
3 | Meike Delißen (bis 30.06.2017) | 09.01.1997 | |||
4 | Friederike Schaaf (bis 30.06.2018) | 25.09.1993 | |||
7 | Helen Baus (bis 30.06.2017) | 24.03.2000 | |||
14 | Oliwia Wos (bis 30.06.2017) | 15.08.1999 | |||
20 | Leonie Heitlindemann (bis 30.06.2019) | 29.06.1998 | |||
20 | Nina Lange (bis 30.06.2017) | 14.07.1998 | |||
31 | Jessy Atila (bis 30.06.2019) | 17.02.1987 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Lea Althof (bis 30.06.2019) | 30.10.1996 | |||
8 | Valentina Vogt (bis 30.06.2017) | 10.04.1999 | |||
9 | Lisa Lösch (bis 30.06.2018) | 20.09.1996 | |||
10 | Nina Neumann (bis 30.06.2018) | 20.08.1998 | |||
11 | Gina Kleinedöpke (bis 30.06.2019) | 09.09.1999 | |||
16 | Anna Meierebert (bis 30.06.2017) | 01.07.1999 | |||
17 | Gina Meierebert (bis 30.06.2017) | 01.07.1999 | |||
20 | Amelie Fölsing (bis 30.06.2018) | 29.12.1999 | |||
24 | Gina Sieksmeier (bis 30.06.2018) | 23.11.1999 | |||
Sturm | |||||
9 | Pia-Marie Salzmann (bis 30.06.2019) | 08.09.1997 | |||
9 | Orsolya Dencz (bis 30.06.2017) | 20.12.1996 | |||
13 | Giustina Ronzetti (bis 30.06.2018) | 16.01.1992 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 21.08.2016 14:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |