Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Tobias Homp (bis 30.06.2018) | 31.10.1963 | ||||
Torwart | |||||
1 | Bianca Weech (bis 30.06.2018) | 21.11.1984 | |||
22 | Julia Prosch (bis 30.06.2017) | 06.02.1992 | |||
30 | Tomke Zeeh (bis 30.06.2017) | 30.12.1999 | |||
Abwehr | |||||
3 | Michelle Marie Hille (bis 30.06.2017) | 09.07.1997 | |||
4 | Malin Hegeler (bis 30.06.2020) | 12.01.1995 | |||
6 | Mayline Danner (bis 30.06.2017) | 15.11.1990 | |||
9 | Laura Vetter (bis 30.06.2017) | 05.04.1996 | |||
12 | Michelle Einfeldt (bis 30.06.2018) | 11.01.1994 | |||
16 | Tomke Dziesiaty (bis 30.06.2021) | 22.05.2000 | |||
18 | Chiara Pawelec (bis 30.06.2021) | 28.03.2000 | |||
19 | Alena Sophie Pohlmann (ab 01.01.2017) (bis 30.06.2018) | 01.01.2000 | |||
23 | Pia Schneuing (bis 30.06.2017) | 26.01.1996 | |||
24 | Anika Michel (bis 30.06.2019) | 01.04.1996 | |||
77 | Jennifer Michel (bis 30.06.2023) | 09.07.1996 | |||
Mittelfeld | |||||
7 | Sarah-Vanessa Stöckmann (bis 30.06.2017) | 09.08.1993 | |||
9 | Cathérine Jeanette Knobloch (bis 30.06.2023) | 14.01.1986 | |||
15 | Busem Seker (bis 30.06.2018) | 19.07.1998 | |||
19 | Friederike Leinbaum (bis 30.06.2017) | 30.04.1998 | |||
20 | Vera Homp (bis 30.06.2023) | 27.07.1991 | |||
Sturm | |||||
5 | Lea Tiedtke (bis 30.06.2017) | 17.02.1998 | |||
8 | Maria Magdalena Marrocu (bis 30.06.2018) | 24.02.1989 | |||
14 | Christin Meyer (bis 30.06.2018) | 14.10.2000 | |||
17 | Alina Witt (ab 12.08.2016) (bis 30.06.2022) | 22.09.1995 | |||
21 | Melena Lux (bis 30.06.2017) | 15.02.1999 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 21.08.2016 14:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 08.10.2016 14:00 Uhr |
0 : 5 |
Schema Vergleich |