Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Taifour Diane (bis 30.06.2022) | 01.11.1972 | ||||
Winfried Klein (bis 30.06.2018) | 13.09.1953 | ||||
Torwart | |||||
1 | Christina Ehl (bis 30.06.2020) | 23.02.1990 | |||
34 | Patrícia Chládeková (bis 30.06.2021) | 04.04.1997 | |||
Abwehr | |||||
2 | Emma Dörr (bis 30.06.2019) | 25.06.1998 | |||
5 | Sarah Franz (bis 30.06.2019) | 18.11.1996 | |||
18 | Larissa Theil (bis 30.06.2018) | 27.09.1998 | |||
29 | Kristin Hauck (bis 30.06.2022) | 06.10.1998 | |||
Mittelfeld | |||||
7 | Anja Selensky (bis 30.06.2020) | 05.02.1993 | |||
8 | Chiara Klein (bis 30.06.2018) | 02.02.1998 | |||
10 | Lisa Mayer (bis 30.06.2019) | 31.03.1995 | |||
11 | Julia Eybe (bis 30.06.2021) | 24.03.1993 | |||
11 | Viktória Szabó (bis 30.06.2018) | 26.05.1997 | |||
11 | Lea-Marie Grünnagel (bis 30.06.2018) | 03.04.2001 | |||
13 | Laura Becky (ab 18.02.2018) (bis 30.06.2018) | 30.06.1999 | |||
15 | Jacqueline De Backer (bis 30.06.2021) | 12.07.1994 | |||
17 | Lena Ripperger (bis 30.06.2022) | 06.06.1993 | |||
20 | Michelle Reifenberg (bis 30.06.2020) | 13.02.1999 | |||
21 | Tamara Tröster (bis 30.06.2021) | 06.08.1993 | |||
22 | Lara Martin (bis 30.06.2019) | 02.05.1999 | |||
25 | Elizaveta Danilova (bis 30.06.2019) | 05.11.1996 | |||
26 | Karen Hager (bis 30.06.2019) | 21.10.1998 | |||
28 | Lena Reiter (bis 30.06.2018) | 04.03.1999 | |||
31 | Anja Ditscheid (bis 30.06.2022) | 08.08.1998 | |||
Sturm | |||||
3 | Tesa McKibben (bis 30.06.2019) | 05.08.1991 | |||
24 | Hannah Griffin (bis 30.06.2019) | 12.01.2001 | |||
30 | Marie Steimer (bis 30.06.2022) | 20.04.1997 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 27.08.2017 14:00 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 08.10.2017 14:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 13.12.2017 14:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 13.03.2018 18:00 Uhr |
0 : 15 |
Schema Vergleich |