Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Markus Wuckel (bis 07.04.2021) | 05.04.1967 | ||||
Torwart | |||||
1 | Vivien Brandt (bis 30.06.2021) | 25.09.1997 | |||
12 | Ülkay Kollu (bis 30.06.2018) | 26.03.1997 | |||
Abwehr | |||||
Grit Bender | 11.07.1994 | ||||
Symela Ciesielska (bis 30.06.2018) | 07.11.1990 | ||||
2 | Neele Schubert (bis 30.06.2020) | 23.08.2000 | |||
3 | Oliwia Wos (bis 30.06.2018) | 15.08.1999 | |||
4 | Tanja Thormählen (bis 30.06.2018) | 26.06.1986 | |||
5 | Veweziwa Kotjipati (bis 31.12.2017) | 28.09.1992 | |||
9 | Nina Lange (bis 30.06.2018) | 14.07.1998 | |||
16 | Sandra Hausberger (bis 30.06.2022) | 16.02.1994 | |||
17 | Lena Schulte (bis 30.06.2018) | 25.02.1994 | |||
19 | Malin Wilckens (bis 30.06.2020) | 21.12.1992 | |||
25 | Lea Mößinger (ab 18.02.2018) (bis 30.06.2020) | 24.04.2001 | |||
Mittelfeld | |||||
Larissa Ahrens (bis 30.06.2018) | 24.02.1998 | ||||
8 | Valentina Vogt (bis 30.06.2018) | 10.04.1999 | |||
10 | Thalea Kiezewski (bis 30.06.2018) | 19.05.1995 | |||
11 | Laura Liedmeier (bis 30.06.2020) | 15.12.1996 | |||
14 | Annabel Jäger (bis 30.06.2020) | 06.01.1994 | |||
15 | Celine Preuß (bis 30.06.2019) | 14.12.1996 | |||
18 | Moano Fabienne Rahe (bis 30.06.2018) | ||||
20 | Chantal Campos Chavero (bis 30.06.2020) | 12.05.1999 | |||
22 | Maxine Birker (bis 30.06.2019) | 24.12.1989 | |||
24 | Anna Müller (bis 30.06.2018) | 01.09.2000 | |||
27 | Jasmin Siemann (bis 30.06.2020) | 25.06.2001 | |||
Sturm | |||||
6 | Julia Holke (bis 30.06.2019) | 19.05.2000 | |||
7 | Magdalena Jakober (ab 01.01.2018) (bis 30.06.2018) | 06.07.1993 | |||
21 | Sarah Grünheid (bis 30.06.2021) | 27.09.1990 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 26.08.2017 14:00 Uhr |
2 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 08.10.2017 14:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 03.12.2017 14:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |