Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Peter Kalmbach (bis 30.06.2018) | |||||
Torwart | |||||
1 | Melanie Geiselhart (bis 30.06.2019) | 30.07.1998 | |||
Abwehr | |||||
6 | Annika Enderle (bis 30.06.2019) | 22.09.2000 | |||
12 | Nina Seitz (bis 30.06.2021) | 30.07.2000 | |||
13 | Luisa Daikeler (bis 30.06.2018) | 19.04.2000 | |||
21 | Selina Gaus (bis 30.06.2021) | 14.12.1999 | |||
Mittelfeld | |||||
4 | Leonie Schick (bis 30.06.2021) | 07.03.1996 | |||
7 | Laura Mohr (bis 30.06.2019) | 11.04.1996 | |||
8 | Tamara Würstle (bis 30.06.2022) | 25.02.1998 | |||
14 | Svenja Herle (bis 30.06.2021) | 07.10.1996 | |||
17 | Katharina Rapp (bis 30.06.2021) | 12.03.1999 | |||
18 | Caroline Schad (bis 30.06.2019) | 29.06.1995 | |||
20 | Victoria Stvoric (bis 30.06.2021) | 08.09.1997 | |||
22 | Lena Bucher (bis 30.06.2019) | 04.05.1998 | |||
31 | Janina Friese (bis 30.06.2018) | 06.06.1996 | |||
Sturm | |||||
10 | Larissa Mohr (bis 30.06.2019) | 02.05.1996 | |||
11 | Alberina Syla (bis 30.06.2019) | 04.09.1997 | |||
19 | Kerstin Schneider (bis 30.06.2019) | 25.04.1998 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 26.08.2017 17:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 07.10.2017 15:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |