Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Stefan Martinez (bis 30.06.2018) | 08.04.1984 | ||||
Stefan von Martinez (bis 30.06.2018) | 08.04.1984 | ||||
Torwart | |||||
29 | Vanessa Berlin (bis 30.06.2018) | 08.03.2000 | |||
29 | Romina Kunze (bis 30.06.2018) | 18.09.1990 | |||
32 | Ann-Christin Schäfer (bis 30.06.2018) | 09.06.1999 | |||
Abwehr | |||||
4 | Judith Bast (bis 30.06.2019) | 17.08.1992 | |||
5 | Jana Löber (bis 30.06.2018) | 13.07.1997 | |||
6 | Julia Losert (bis 30.06.2018) | 16.01.1992 | |||
9 | Jessica Kierek (bis 30.06.2020) | 04.07.2000 | |||
11 | Ionna Nakos (ab 01.01.2018) (bis 30.06.2018) | 08.08.2000 | |||
12 | Franziska Magdalena Frase (ab 01.01.2018) (bis 30.06.2020) | 09.11.1991 | |||
22 | Debora Vinci (bis 30.06.2018) | 19.07.1997 | |||
45 | Ebru Uzungüney (bis 30.06.2019) | 13.05.1997 | |||
Mittelfeld | |||||
Anna Koegler (bis 30.06.2018) | |||||
8 | Cagla Korkmaz (bis 30.06.2018) | 14.11.1990 | |||
14 | Elisabeth Scherzberg (ab 01.01.2018) (bis 30.06.2020) | 07.05.1994 | |||
17 | Celina Beuter (bis 30.06.2018) | 23.01.1998 | |||
18 | Maileen Mößner (bis 30.06.2018) | 19.02.1999 | |||
20 | Lisa Gürtler (bis 30.06.2020) | 24.09.2001 | |||
24 | Anna Justen (bis 30.06.2018) | 03.07.1999 | |||
25 | Samantha Herrmann (bis 30.06.2018) | 31.07.1998 | |||
27 | Chiara Loos (bis 30.06.2018) | 10.01.1997 | |||
Sturm | |||||
10 | Marleen Schimmer (bis 30.06.2018) | 23.10.2000 | |||
19 | Yuna Segawa (bis 30.06.2018) | 02.05.1992 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 26.08.2017 14:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 08.10.2017 14:00 Uhr |
0 : 8 |
Schema Vergleich |