Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Claus-Dieter Meier (bis 30.06.2019) | |||||
Torwart | |||||
1 | Magdalena Flug (bis 30.06.2019) | 15.08.1985 | |||
22 | Jannika Ehlers (bis 30.06.2021) | 08.06.1996 | |||
Abwehr | |||||
Christina Bellinghoven (ab 01.01.2018) (bis 30.06.2019) | 06.08.1988 | ||||
Nele-Victoria Aufurth (ab 02.12.2017) (bis 30.06.2018) | 24.09.1988 | ||||
3 | Kira Grotheer (bis 30.06.2021) | ||||
4 | Nadine Poppen (bis 30.06.2021) | 09.04.1993 | |||
5 | Aileen Fahlbusch (bis 30.06.2021) | ||||
6 | Lynn Janning (bis 30.06.2021) | 13.02.1992 | |||
Mittelfeld | |||||
Malin Knodel (bis 30.06.2021) | 27.02.1996 | ||||
Stefanie Herzberg (bis 30.06.2021) | 15.11.1998 | ||||
Denise Hasselbring (bis 30.06.2019) | |||||
Lena Funke (bis 30.06.2018) | 02.03.1995 | ||||
10 | Julia Hechtenberg (bis 30.06.2021) | 18.09.1996 | |||
13 | Simone Wimberg (ab 01.01.2018) (bis 30.06.2018) | 16.06.1989 | |||
14 | Sandra Göbel (bis 30.06.2021) | 29.07.1993 | |||
16 | Julia Kastens (bis 30.06.2021) | 18.07.1996 | |||
23 | Bianca Becker (ab 01.01.2018) (bis 30.06.2018) | 24.03.1998 | |||
Sturm | |||||
Tomke Hege (bis 30.06.2018) | 10.07.1997 | ||||
Laura D'Elia (bis 30.06.2018) | |||||
8 | Nathalie Heeren (bis 30.06.2021) | 27.07.1996 | |||
11 | Neele Detken (bis 30.06.2021) | 23.06.1993 | |||
16 | Anna Mirbach (bis 30.06.2019) | 13.04.1988 | |||
19 | Lena Walters (bis 30.06.2018) | 27.11.1991 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 27.08.2017 14:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |