Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Nikolaos Koutroubis (bis 30.06.2021) | 23.08.1969 | ||||
Torwart | |||||
Elina Förg (bis 30.06.2019) | |||||
Nicole Vuk (bis 30.06.2019) | 07.02.1995 | ||||
Abwehr | |||||
3 | Lisa Eisenhauer (ab 01.01.2019) (bis 30.06.2021) | 18.12.2002 | |||
24 | Nathalie Erbes (bis 30.06.2019) | 08.11.1999 | |||
Mittelfeld | |||||
Marie-Kristin Müller (bis 30.06.2019) | |||||
Vivien Jill Anton (bis 30.06.2019) | |||||
Klara Marie Ebert (bis 30.06.2019) | |||||
Anna Steiner (bis 30.06.2019) | |||||
Pia Steiner (bis 30.06.2019) | |||||
2 | Lina Susanne Immesberger (bis 30.06.2019) | 14.02.1999 | |||
2 | Zoe Parsons (bis 30.06.2019) | 18.09.1998 | |||
7 | Silvana Arcangioli (bis 30.06.2019) | 10.10.1983 | |||
14 | Jasmin Mackert (bis 30.06.2019) | 09.08.1998 | |||
16 | Melanie Radtke (bis 30.06.2019) | 31.01.1991 | |||
18 | Kaya Buhl (bis 30.06.2022) | 09.07.1995 | |||
20 | Laura Schmahl (bis 30.06.2019) | 16.05.1996 | |||
22 | Hannah Behrend (bis 30.06.2019) | 17.11.1999 | |||
23 | Natalie Klupp (bis 30.06.2019) | 20.12.1994 | |||
25 | Sarah Hatzenbühler (bis 30.06.2019) | ||||
27 | Natalie Stulin (bis 30.06.2019) | 27.07.1993 | |||
28 | Annika Fend (bis 30.06.2019) | 23.11.1997 | |||
29 | Alena Wolf (bis 30.06.2019) | 22.05.2000 | |||
30 | Vanessa Erbes (bis 30.06.2019) | 08.11.1999 | |||
Sturm | |||||
Lena Sofia Rädel (bis 30.06.2021) | |||||
4 | Elisabeth Negele (bis 30.06.2019) | 16.09.2000 | |||
10 | Kristin Götz (bis 30.06.2019) | 12.02.1992 | |||
19 | Michelle Baumann (bis 30.06.2019) | 01.01.1991 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 12.08.2018 14:00 Uhr |
5 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 09.09.2018 11:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |