Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainerin | |||||
Verena Hagedorn (bis 30.06.2019) | 02.07.1982 | ||||
Trainer | |||||
Eskandar Zamani (ab 14.04.2019) (bis 30.06.2019) | 05.01.1976 | ||||
Torhüterin | |||||
1 | Anna Klink (bis 30.06.2023) | 22.03.1995 | |||
Torwart | |||||
24 | Laura Sieger (bis 30.06.2020) | 18.02.2000 | |||
Abwehr | |||||
2 | Frederike Kempe (bis 30.06.2021) | 10.02.1997 | |||
3 | Melissa Friedrich (bis 30.06.2023) | 06.05.1997 | |||
6 | Henrike Sahlmann (bis 30.06.2019) | 21.02.1997 | |||
9 | Merle Barth (bis 30.06.2020) | 21.04.1994 | |||
17 | Louise Ringsing (bis 30.06.2019) | 20.08.1996 | |||
23 | Karoline Heinze (bis 30.06.2020) | 15.10.1993 | |||
29 | Ana Oliveira Leite (bis 30.06.2019) | 23.10.1991 | |||
38 | Hannah Scheffler (bis 30.06.2020) | 12.08.1999 | |||
Mittelfeld | |||||
5 | Pauline Wimmer (bis 30.06.2021) | 27.08.2001 | |||
7 | Jessica Wich (bis 30.06.2022) | 14.07.1990 | |||
10 | Madeline Gier (bis 30.06.2019) | 28.04.1996 | |||
11 | Lena Uebach (bis 30.06.2020) | 31.07.2000 | |||
13 | Isabel Kerschowski (bis 30.06.2020) | 22.01.1988 | |||
18 | Gianna Rackow (bis 30.06.2021) | 14.09.2000 | |||
19 | Laura Radke (bis 30.06.2019) | 12.07.1999 | |||
22 | Sandra Jessen (ab 11.01.2019) (bis 30.06.2021) | 18.01.1995 | |||
27 | Henrietta Csiszár (bis 30.06.2021) | 15.05.1994 | |||
28 | Saskia Meier (bis 30.06.2020) | 19.03.1997 | |||
30 | Ann-Kathrin Vinken (bis 30.06.2019) | 17.02.2000 | |||
31 | Elisabeth Mayr (bis 30.06.2019) | 18.01.1996 | |||
Sturm | |||||
16 | Anne Hopfengärtner (bis 30.06.2019) | 29.10.1989 | |||
20 | Katharina Prinz (bis 30.06.2020) | 07.04.1997 | |||
21 | Barbara Reger (bis 30.06.2020) | 17.01.2000 | |||
25 | Ivana Rudelic (bis 18.01.2021) | 25.01.1992 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 08.09.2018 14:00 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 18.11.2018 14:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 12.03.2019 17:00 Uhr |
1 : 7 |
Schema Vergleich |