Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Thilo Herberholz (bis 30.06.2021) | 15.02.1975 | ||||
Co-Trainer | |||||
Thomas Urbaniak (bis 30.06.2020) | |||||
Torwart | |||||
Christina Kink (bis 30.06.2020) | 11.12.1990 | ||||
1 | Melanie Scherer (bis 30.06.2021) | ||||
Abwehr | |||||
2 | Martina Mittermaier (bis 30.06.2021) | ||||
3 | Johanna Stadler (bis 30.06.2019) | 18.02.1999 | |||
7 | Verena Krumay (bis 30.06.2020) | ||||
11 | Julia Ruckdeschel (bis 30.06.2019) | 20.07.1996 | |||
17 | Julia Deißenböck (bis 30.06.2019) | 07.04.1995 | |||
Mittelfeld | |||||
5 | Helena Altenweger (bis 30.06.2019) | 29.10.1995 | |||
6 | Pija Reininger (bis 30.06.2019) | 25.09.1999 | |||
9 | Franziska Stimmer (bis 30.06.2019) | 22.09.1993 | |||
10 | Evi Kopp (bis 30.06.2020) | ||||
14 | Stefanie Kothieringer (bis 30.06.2020) | ||||
16 | Veronika Haun (bis 30.06.2020) | ||||
19 | Ngoc Nguyen Minh (bis 30.06.2020) | ||||
20 | Charlotte Marhauser (bis 30.06.2021) | ||||
21 | Aurelia Pleyer (bis 30.06.2021) | ||||
Sturm | |||||
8 | Theresa Eder (bis 30.06.2020) | ||||
27 | Sandra Obermeier (bis 30.06.2019) |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 12.08.2018 14:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 09.09.2018 11:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 18.11.2018 14:00 Uhr |
0 : 9 |
Schema Vergleich |