Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Roman Rießler (bis 30.06.2021) | 22.12.1980 | ||||
Torwart | |||||
1 | Inga Buchholz (bis 30.06.2019) | 02.05.1997 | |||
Abwehr | |||||
3 | Anna-Maria Nesges (bis 30.06.2019) | 29.01.1997 | |||
17 | Jessica Purps (bis 30.06.2019) | 09.07.1989 | |||
19 | Franziska Schulte (bis 30.06.2019) | 12.04.1995 | |||
Mittelfeld | |||||
4 | Maria Kleinfeld (bis 30.06.2019) | 25.10.1989 | |||
6 | Anja Kähler (bis 30.06.2019) | 26.06.1987 | |||
9 | Tatjana Fandre (bis 30.06.2019) | 16.09.1992 | |||
10 | Nadine Heinrich (bis 30.06.2019) | 02.07.1991 | |||
11 | Paula Eigenberger (bis 30.06.2019) | 09.09.1996 | |||
12 | Julia Reh (bis 30.06.2019) | 12.05.1999 | |||
18 | Marlies Sänger (bis 30.06.2019) | 31.01.1995 | |||
20 | Mayumi Loredo Ahoki (bis 30.06.2019) | 20.10.1997 | |||
Sturm | |||||
14 | Hülya Kaya (bis 30.06.2019) | 21.09.1992 | |||
21 | Stephanie Gerken (bis 30.06.2021) | 02.10.1991 | |||
23 | Eyline Jakubowski (bis 30.06.2019) | 29.01.1994 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 12.08.2018 14:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |