Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Steffen Enge (ab 01.01.2019) (bis 30.06.2022) | 08.12.1965 | ||||
Mark Oliver Stricker (bis 30.06.2019) | 11.04.1972 | ||||
Torwart | |||||
Janina Sauer (bis 30.06.2019) | 23.01.1999 | ||||
1 | Manon Klett (bis 30.06.2019) | 01.12.1996 | |||
12 | Wibke Westerheide (bis 30.06.2019) | 03.09.1995 | |||
26 | Sarah Rolle (bis 30.06.2019) | 01.02.2000 | |||
Abwehr | |||||
2 | Charlotte Blümel (bis 30.06.2019) | 08.12.2001 | |||
4 | Janne Blom (bis 30.06.2019) | 29.10.1999 | |||
6 | Lena Lückel (bis 30.06.2022) | 09.08.1995 | |||
16 | Pia Lange (bis 30.06.2019) | 09.03.1995 | |||
20 | Melissa Schulz (bis 30.06.2019) | 13.06.1999 | |||
27 | Anna Aehling (bis 30.06.2019) | 23.03.2001 | |||
30 | Birgitta Schmücker (bis 30.06.2021) | 30.05.1987 | |||
Mittelfeld | |||||
Saskia Bunte (bis 30.06.2019) | 14.02.1989 | ||||
Milena Schlüter (bis 30.06.2019) | |||||
2 | Lilly Stojan (bis 30.06.2019) | 18.04.2001 | |||
3 | Melissa Klüppel (bis 31.12.2018) | 01.03.1998 | |||
5 | Julia Gärtner (bis 30.06.2019) | 11.03.2001 | |||
7 | Melanie Schuster (bis 30.06.2019) | 13.04.1997 | |||
9 | Gentiana Fetaj (bis 30.06.2019) | 04.08.2002 | |||
14 | Noreen Günnewig (bis 30.06.2019) | 06.06.2001 | |||
15 | Marina Hermes (bis 30.06.2022) | 13.01.1991 | |||
17 | Shpresa Aradini | 13.08.1994 | |||
21 | Paula Reimann (bis 30.06.2019) | 21.03.2002 | |||
22 | Pauline Berning (bis 30.06.2019) | 09.01.2001 | |||
22 | Marleen Peters (bis 30.06.2019) | 29.11.1999 | |||
22 | Celina Baum (bis 30.06.2019) | 16.04.2001 | |||
Sturm | |||||
11 | Isabelle Wolf (bis 30.06.2019) | 14.12.1994 | |||
13 | Marie Schröder (bis 30.06.2019) | 18.07.1999 | |||
19 | Lia Colene Wille (bis 30.06.2019) |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 12.08.2018 14:00 Uhr |
1 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 09.09.2018 14:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |