Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainerin | |||||
Chantal Bachteler (bis 30.06.2021) | 21.08.1987 | ||||
Torwart | |||||
1 | Melanie Geiselhart (bis 30.06.2019) | 30.07.1998 | |||
Abwehr | |||||
2 | Dragana Rodic (bis 30.06.2019) | ||||
6 | Annika Enderle (bis 30.06.2019) | 22.09.2000 | |||
12 | Nina Seitz (bis 30.06.2021) | 30.07.2000 | |||
12 | Laureta Temaj (bis 30.06.2019) | 13.06.2002 | |||
21 | Selina Gaus (bis 30.06.2021) | 14.12.1999 | |||
Mittelfeld | |||||
3 | Lena Rädler (bis 30.06.2019) | 07.01.2001 | |||
4 | Leonie Schick (bis 30.06.2021) | 07.03.1996 | |||
5 | Theresa Hauler (bis 30.06.2021) | 20.02.2001 | |||
7 | Laura Mohr (bis 30.06.2019) | 11.04.1996 | |||
8 | Tamara Würstle (bis 30.06.2022) | 25.02.1998 | |||
13 | Milena Kohlmeyer (bis 30.06.2019) | 11.05.2001 | |||
14 | Svenja Herle (bis 30.06.2021) | 07.10.1996 | |||
17 | Katharina Rapp (bis 30.06.2021) | 12.03.1999 | |||
18 | Caroline Schad (bis 30.06.2019) | 29.06.1995 | |||
20 | Victoria Stvoric (bis 30.06.2021) | 08.09.1997 | |||
22 | Lena Bucher (bis 30.06.2019) | 04.05.1998 | |||
24 | Solveig Schlitter (bis 30.06.2021) | 07.08.2002 | |||
Sturm | |||||
9 | Emilie Stützle (bis 30.06.2019) | 29.08.2000 | |||
10 | Larissa Mohr (bis 30.06.2019) | 02.05.1996 | |||
11 | Alberina Syla (bis 30.06.2019) | 04.09.1997 | |||
16 | Valentina Miele (bis 30.06.2021) | ||||
19 | Kerstin Schneider (bis 30.06.2019) | 25.04.1998 | |||
23 | Jule Fiederling (bis 30.06.2019) | 23.07.1997 | |||
27 | Sibel Meyer (bis 30.06.2019) | 16.07.2000 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 12.08.2018 14:00 Uhr |
4 : 5 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 08.09.2018 14:00 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |