Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Jürgen Ehrmann (bis 30.06.2020) | 23.02.1961 | ||||
Torhüterin | |||||
1 | Martina Tufekovic | 16.07.1994 | |||
Torwart | |||||
20 | Janina Leitzig (bis 30.06.2021) | 16.04.1999 | |||
27 | Friederike Abt (bis 30.06.2019) | 07.07.1994 | |||
Abwehr | |||||
3 | Johanna Kaiser (bis 30.06.2019) | 08.05.1996 | |||
4 | Michaela Specht (bis 30.06.2022) | 15.02.1997 | |||
5 | Luana Bühler (bis 30.06.2023) | 28.04.1996 | |||
13 | Isabella Hartig (bis 30.06.2020) | 12.08.1997 | |||
19 | Judith Steinert (bis 30.06.2022) | 25.09.1995 | |||
21 | Leonie Pankratz (bis 30.06.2020) | 25.01.1990 | |||
23 | Jana Beuschlein (bis 30.06.2020) | 04.10.1995 | |||
Mittelfeld | |||||
Meryem Cennet Cal (bis 30.06.2019) | 12.07.2000 | ||||
2 | Sarai Linder (bis 30.06.2020) | 26.10.1999 | |||
6 | Lena Lattwein (bis 30.06.2021) | 02.05.2000 | |||
7 | Ricarda Schaber (bis 31.12.2018) | 27.07.1997 | |||
8 | Maximiliane Rall (bis 30.06.2020) | 18.11.1993 | |||
17 | Franziska Harsch (bis 30.06.2024) | 06.07.1997 | |||
18 | Anne Fühner (bis 30.06.2022) | 10.05.1995 | |||
26 | Laura Wienroither (bis 30.06.2020) | 13.01.1999 | |||
28 | Tabea Waßmuth (bis 30.06.2020) | 25.08.1996 | |||
33 | Fabienne Dongus | 11.05.1994 | |||
Sturm | |||||
9 | Annika Eberhardt (bis 30.06.2019) | 23.04.1992 | |||
10 | Dóra Zeller (bis 30.06.2019) | 06.01.1995 | |||
14 | Lina Bürger (bis 30.06.2019) | 07.10.1995 | |||
16 | Nicole Billa (bis 30.06.2024) | 05.03.1996 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 09.09.2018 15:00 Uhr |
0 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 18.11.2018 12:00 Uhr |
1 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 12.03.2019 17:00 Uhr |
1 : 7 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 31.03.2019 13:05 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |