Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Muhidin Avdusinovic (bis 30.06.2019) | |||||
Danny Wölfle (bis 30.06.2019) | |||||
Trainerin | |||||
Nicole Loipersberger (ab 01.06.2019) (bis 30.06.2019) | 01.01.1990 | ||||
Torwart | |||||
Celina-Fiona Pfender (bis 30.06.2019) | 27.01.2000 | ||||
Louisa Binley (bis 30.06.2019) | 07.05.2000 | ||||
13 | Besarta Leci (bis 30.06.2019) | 14.10.1993 | |||
Torhüterin | |||||
Lea Schmidt (bis 30.06.2019) | 26.02.2003 | ||||
Annika Hagemann (bis 30.06.2019) | 06.01.2003 | ||||
Mara Ambrosch (bis 30.06.2019) | 17.07.2003 | ||||
Abwehr | |||||
Lea Kronmüller (bis 30.06.2019) | 26.08.1998 | ||||
Jana Siegle (bis 30.06.2019) | 16.02.1998 | ||||
Isabel Schlipf (bis 30.06.2019) | 05.05.1999 | ||||
Celina Lienemann (bis 30.06.2019) | 29.08.1994 | ||||
Bianca Blöchl (bis 30.06.2019) | 24.01.1996 | ||||
Eva Bahm (bis 30.06.2019) | 01.06.2002 | ||||
Lilian Ruckaberle (bis 30.06.2019) | 10.06.2001 | ||||
Neele Beck (bis 30.06.2019) | 28.01.2002 | ||||
Svenja Gajewski (bis 30.06.2019) | 09.04.2002 | ||||
Isabel Hildebrand (bis 30.06.2019) | |||||
Michelle Joy Martins (bis 30.06.2019) | 15.05.2003 | ||||
2 | Florenta Halimi (bis 30.06.2020) | ||||
3 | Bianca Brösamle (bis 30.06.2019) | 11.04.1997 | |||
5 | Virginia Vogt (ab 01.01.2019) (bis 30.06.2019) | ||||
6 | Eva Bahm (bis 30.06.2019) | 01.06.2002 | |||
7 | Jelena Matijevic (bis 30.06.2019) | 01.07.2002 | |||
Mittelfeld | |||||
Madlen Weinhardt (bis 30.06.2019) | 26.09.1993 | ||||
Lena Tarmann (bis 30.06.2019) | 12.03.1998 | ||||
Ereleta Memeti (bis 30.06.2019) | 30.06.1999 | ||||
Corinna Machmer (bis 30.06.2019) | 11.05.2000 | ||||
Selina Walter (bis 30.06.2019) | 07.01.2000 | ||||
Luise Fritz (bis 30.06.2019) | 02.02.2000 | ||||
Anna-Sophie Fliege (bis 30.06.2019) | 20.04.1996 | ||||
Carina Spengler (bis 30.06.2019) | 24.08.1991 | ||||
Phoebe Vilsmeier (bis 30.06.2019) | 31.07.1999 | ||||
Paula Ruess (bis 30.06.2019) | 24.10.1999 | ||||
Nadine Rolser (bis 30.06.2019) | 13.04.1990 | ||||
Lea Egner (bis 30.06.2019) | 16.04.2000 | ||||
Gina Rilling (bis 30.06.2019) | 24.12.1998 | ||||
Eva-Maria Virsinger (bis 30.06.2019) | 13.01.1995 | ||||
Anne Förster (bis 30.06.2019) | 16.12.2001 | ||||
Samira Sahraoui (bis 30.06.2019) | 11.06.2003 | ||||
Selina Bürk (bis 30.06.2019) | |||||
Chiara Nübel (bis 30.06.2019) | 19.09.2002 | ||||
Pia Oker (bis 30.06.2019) | 05.06.2001 | ||||
Lara Radtke (bis 30.06.2019) | |||||
Nina Schumacher (bis 30.06.2019) | 13.03.2002 | ||||
Nina Wollschläger (bis 30.06.2019) | |||||
Nele Köhnlein (bis 30.06.2019) | |||||
Pia Köhnlein (bis 30.06.2019) | |||||
Lara Noe (bis 30.06.2019) | |||||
7 | Christina Alp (bis 30.06.2019) | 30.01.2004 | |||
8 | Julia Hofmann (bis 30.06.2019) | 09.07.1995 | |||
9 | Kira Artmann (ab 01.01.2019) (bis 30.06.2020) | ||||
11 | Julia Amendt (bis 30.06.2019) | ||||
12 | Sinja Hess (bis 30.06.2019) | 25.07.2002 | |||
16 | Franziska Schönhoff (ab 01.01.2019) (bis 30.06.2019) | ||||
19 | Nora Reichert (ab 01.01.2019) (bis 30.06.2021) | ||||
19 | Vivien Fröschle (bis 30.06.2019) | 15.01.1999 | |||
22 | Sara Müller (bis 30.06.2019) | 14.03.2000 | |||
Sturm | |||||
Camille Pereira (bis 30.06.2019) | 06.12.1999 | ||||
Annika Schmidt (bis 30.06.2019) | 04.06.1993 | ||||
Nina Müller (bis 30.06.2019) | 21.05.1988 | ||||
Julia Rudolph (bis 30.06.2019) | 18.12.1999 | ||||
Sina Egeler (bis 30.06.2019) | 01.08.2003 | ||||
Lucia Zovak (bis 30.06.2019) | 25.07.2002 | ||||
Salome Münz (bis 30.06.2019) | |||||
Noelle Maier (bis 31.12.2018) | 13.06.2003 | ||||
9 | Jana Spengler (bis 30.06.2019) | 30.01.1995 | |||
14 | Julia Steger (bis 30.06.2019) | 05.08.1994 | |||
15 | Blerta Smaili (bis 15.06.2019) | 08.05.2002 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 12.08.2018 14:00 Uhr |
4 : 5 i.E. |
Schema Vergleich |