Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Nikolaos Koutroubis (bis 30.06.2021) | 23.08.1969 | ||||
Torwart | |||||
Vanessa Erbes (bis 30.06.2021) | 08.11.1999 | ||||
1 | Nicole Vuk (bis 30.06.2022) | 07.02.1995 | |||
21 | Alina Kraus (bis 30.06.2023) | 21.01.2001 | |||
30 | Kim Stricklan (bis 30.06.2023) | ||||
Abwehr | |||||
Nathalie Erbes (bis 30.06.2021) | 08.11.1999 | ||||
2 | Zoe Parsons (bis 30.06.2023) | 18.09.1998 | |||
3 | Lisa Eisenhauer (bis 30.06.2021) | 18.12.2002 | |||
7 | Silvana Arcangioli (bis 30.06.2021) | 10.10.1983 | |||
12 | Jasmin Mackert (bis 30.06.2023) | 09.08.1998 | |||
Mittelfeld | |||||
Hannah Häßel (bis 30.06.2021) | 23.12.2002 | ||||
Eike Vowinkel (bis 30.06.2021) | |||||
Vivien Jill Anton (bis 30.06.2021) | |||||
Melanie Radtke (bis 30.06.2021) | 31.01.1991 | ||||
Sarah Hatzenbühler (bis 30.06.2021) | |||||
Hélène Hourmant (bis 30.06.2021) | |||||
Alexa Wieandt (bis 30.06.2021) | |||||
8 | Alena Wolf (bis 30.06.2023) | 22.05.2000 | |||
9 | Büsra Kuru (bis 30.06.2022) | 24.10.2001 | |||
11 | Hannah Behrend (bis 30.06.2022) | 17.11.1999 | |||
16 | Hanna Burgard (bis 30.06.2021) | 21.05.2002 | |||
18 | Kaya Buhl (bis 30.06.2022) | 09.07.1995 | |||
19 | Michelle Baumann (bis 30.06.2023) | 01.01.1991 | |||
20 | Laura Schmahl (bis 30.06.2022) | 16.05.1996 | |||
23 | Natalie Klupp (bis 30.06.2023) | 20.12.1994 | |||
27 | Natalie Stulin (bis 30.06.2022) | 27.07.1993 | |||
Sturm | |||||
Lena Sofia Rädel (bis 30.06.2021) | |||||
Elisabeth Negele (bis 30.06.2020) | 16.09.2000 | ||||
10 | Kristin Götz (bis 30.06.2023) | 12.02.1992 | |||
22 | Annika Fend (bis 30.06.2021) | 23.11.1997 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 04.08.2019 11:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |