Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Christian Yarussi (bis 30.06.2020) | 17.04.1977 | ||||
Torwart | |||||
Michelle Häuser (bis 30.06.2020) | |||||
Jacqueline Heindl (bis 30.06.2020) | 02.06.1999 | ||||
Elena Bläser (bis 30.06.2020) | 16.09.1995 | ||||
Lina Hofmann (bis 30.06.2020) | 31.03.1998 | ||||
Abwehr | |||||
Julia Beuth (bis 30.06.2020) | 10.08.1995 | ||||
Fabienne Würtele (bis 30.06.2020) | 20.08.1998 | ||||
Lisa Pfretzschner (bis 30.06.2020) | 25.07.1994 | ||||
Julia Förster (bis 30.06.2020) | 29.10.1997 | ||||
Diana Luna Marcellino (bis 30.06.2020) | 28.09.2001 | ||||
Aurelia Müller (bis 30.06.2020) | |||||
Selina Maslo (bis 30.06.2020) | 13.07.1998 | ||||
Ebru Uzungüney (bis 30.06.2020) | 13.05.1997 | ||||
Valeria Perri (bis 30.06.2020) | 08.02.1997 | ||||
Mittelfeld | |||||
Kara Bathmann (bis 30.06.2020) | 10.09.2002 | ||||
Vanessa Klich (bis 30.06.2020) | 09.08.1999 | ||||
Nina Neumann (bis 30.06.2020) | 20.08.1998 | ||||
Katharina Baumann (bis 30.06.2020) | 25.04.1997 | ||||
Rosalie Sirna (bis 30.06.2020) | 22.09.1992 | ||||
Celine Brandt (bis 30.06.2020) | 14.03.1998 | ||||
Sturm | |||||
Kim Ohlheiser (bis 30.06.2020) | 13.12.2000 | ||||
Annika Leber (bis 30.06.2020) | 14.10.1992 | ||||
Lisa Mundt (bis 30.06.2020) | 29.07.1998 | ||||
Larissa Galvez-Estrada (bis 30.06.2020) | 21.04.1998 | ||||
Kaho Fushiki (bis 30.06.2020) | 24.08.1994 | ||||
Luzie Ottenheim (bis 30.06.2020) | 01.03.2001 | ||||
Lise Munk (bis 30.06.2020) | 26.05.1989 | ||||
Alberina Syla (bis 30.06.2020) | 04.09.1997 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 04.08.2019 14:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 07.09.2019 14:00 Uhr |
0 : 5 |
Schema Vergleich |