Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Thilo Herberholz (bis 30.06.2021) | 15.02.1975 | ||||
Co-Trainer | |||||
Thomas Urbaniak (bis 30.06.2020) | |||||
Torwart | |||||
Franziska Stern (bis 30.06.2021) | |||||
Christina Kink (bis 30.06.2020) | 11.12.1990 | ||||
1 | Melanie Scherer (bis 30.06.2021) | ||||
Abwehr | |||||
Julia Ruckdeschel (bis 30.06.2021) | 20.07.1996 | ||||
Julia Deißenböck (bis 30.06.2021) | 07.04.1995 | ||||
Johanna Stadler (bis 30.06.2021) | 18.02.1999 | ||||
Corinna Grimm (bis 30.06.2021) | |||||
Laura Schatzeder (bis 30.06.2021) | |||||
2 | Martina Mittermaier (bis 30.06.2021) | ||||
7 | Verena Krumay (bis 30.06.2020) | ||||
Mittelfeld | |||||
Helena Altenweger (bis 30.06.2021) | 29.10.1995 | ||||
Pija Reininger (bis 30.06.2021) | 25.09.1999 | ||||
Franziska Stimmer (bis 30.06.2021) | 22.09.1993 | ||||
Lina Fortmann (bis 30.06.2021) | 26.10.1994 | ||||
10 | Evi Kopp (bis 30.06.2020) | ||||
14 | Stefanie Kothieringer (bis 30.06.2020) | ||||
15 | Luisa Schmidt (bis 30.06.2021) | ||||
16 | Veronika Haun (bis 30.06.2020) | ||||
19 | Ngoc Nguyen Minh (bis 30.06.2020) | ||||
20 | Charlotte Marhauser (bis 30.06.2021) | ||||
21 | Aurelia Pleyer (bis 30.06.2021) | ||||
24 | Merve Kantar (bis 30.06.2020) | ||||
Sturm | |||||
Sandra Obermeier (bis 30.06.2021) | |||||
8 | Theresa Eder (bis 30.06.2020) |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 04.08.2019 11:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 08.09.2019 14:00 Uhr |
1 : 6 |
Schema Vergleich |