Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Marc Gertzen (bis 30.06.2024) | |||||
Torwart | |||||
27 | Victoria Heus (bis 30.06.2021) | 13.02.2001 | |||
Abwehr | |||||
Luzie Kirsch | 17.02.2000 | ||||
Ylenia Sachau (bis 30.06.2021) | 30.05.1994 | ||||
Franziska Weißhaar (bis 30.06.2020) | 26.09.1996 | ||||
6 | Kathrin Wojtasik | 15.10.1989 | |||
23 | Natalie Kreitz | 05.12.1995 | |||
Mittelfeld | |||||
Annika Boden | 06.02.1997 | ||||
Tara Burden (bis 30.06.2021) | 07.04.2000 | ||||
Marina Buschinski (bis 30.06.2020) | 18.10.1988 | ||||
Valentina Adames (bis 30.06.2020) | 20.02.1991 | ||||
2 | Anne Hahn | 03.11.2000 | |||
5 | Theresa Garsztecki | 25.10.1994 | |||
8 | Catia Alves Pereira (bis 30.06.2023) | 13.01.1992 | |||
10 | Selma Demir (bis 30.06.2023) | 17.04.1999 | |||
13 | Muriel Rolfes (bis 30.06.2023) | 25.12.1996 | |||
22 | Valentina Stephan (bis 30.06.2023) | 20.02.1991 | |||
24 | Alina Calicchio (bis 30.06.2024) | 14.06.1996 | |||
Sturm | |||||
17 | Fiona Mc Cormick (bis 30.06.2021) | 26.08.1991 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 04.08.2019 14:00 Uhr |
1 : 4 |
Schema Vergleich |