Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Steffen Enge (bis 30.06.2022) | 08.12.1965 | ||||
Torhüterin | |||||
1 | Isabell Mischke (bis 30.06.2023) | ||||
26 | Sarah Rolle (bis 30.06.2023) | 01.02.2000 | |||
Torwart | |||||
12 | Jannika Schormann (bis 30.06.2022) | ||||
Abwehr | |||||
2 | Nina Zimmer (ab 01.06.2020) (bis 30.06.2021) | 16.07.2003 | |||
3 | Elina Büttner (ab 01.06.2020) (bis 30.06.2021) | 26.08.2003 | |||
4 | Charlotte Blümel (bis 30.06.2020) | 08.12.2001 | |||
6 | Lena Lückel (bis 30.06.2022) | 09.08.1995 | |||
16 | Pia Lange (bis 30.06.2020) | 09.03.1995 | |||
18 | Josefine Neß (bis 30.06.2020) | 20.03.2003 | |||
20 | Melissa Schulz (bis 30.06.2021) | 13.06.1999 | |||
27 | Anna Aehling (bis 30.06.2021) | 23.03.2001 | |||
30 | Birgitta Schmücker (bis 30.06.2021) | 30.05.1987 | |||
Mittelfeld | |||||
7 | Melanie Schuster | 13.04.1997 | |||
8 | Janna Härtel (bis 30.06.2022) | 14.01.1997 | |||
9 | Celina Baum (bis 30.06.2023) | 16.04.2001 | |||
10 | Saranda Hashani (bis 30.06.2021) | 20.05.1996 | |||
14 | Noreen Günnewig (bis 30.06.2022) | 06.06.2001 | |||
15 | Marina Hermes (bis 30.06.2022) | 13.01.1991 | |||
16 | Lena Strothmann (ab 01.06.2020) (bis 30.06.2023) | 24.08.2003 | |||
17 | Shpresa Aradini | 13.08.1994 | |||
21 | Paula Reimann (bis 30.06.2020) | 21.03.2002 | |||
23 | Dilan Aggül (bis 30.06.2021) | 03.08.1998 | |||
24 | Lilly Stojan (bis 30.06.2021) | 18.04.2001 | |||
Sturm | |||||
Marie Schröder (bis 30.06.2020) | 18.07.1999 | ||||
11 | Isabelle Wolf (bis 30.06.2022) | 14.12.1994 | |||
19 | Lia Colene Wille (bis 30.06.2022) | ||||
22 | Pauline Berning (bis 30.06.2020) | 09.01.2001 | |||
25 | Annalena Rieke (bis 30.06.2022) | 10.01.1999 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 04.08.2019 14:00 Uhr |
0 : 7 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 08.09.2019 14:00 Uhr |
4 : 5 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 17.11.2019 14:00 Uhr |
3 : 4 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 03.06.2020 19:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |