Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Michael Böhm (bis 30.06.2021) | 06.03.1985 | ||||
Torwart | |||||
Lena Winkelmann (bis 30.06.2021) | |||||
33 | Florentine Rudloff (bis 30.06.2022) | 05.03.1996 | |||
Torhüterin | |||||
1 | Jana Tauer (bis 30.06.2021) | 17.11.1998 | |||
Abwehr | |||||
Marie Oerlecke (bis 30.06.2021) | 16.09.2002 | ||||
2 | Janice Pahl (bis 30.06.2021) | 21.05.1998 | |||
11 | Chantal Schmidt (bis 30.06.2021) | 17.10.2001 | |||
13 | Caroline Hildebrand (bis 30.06.2021) | 19.01.1998 | |||
19 | Antonia Schulz (bis 30.06.2021) | 29.08.1998 | |||
24 | Lea Lier (bis 30.06.2020) | 20.06.2003 | |||
28 | Pauline Prigge (bis 30.06.2021) | 28.05.2003 | |||
Mittelfeld | |||||
Hanna Bach (bis 30.06.2021) | 16.04.2000 | ||||
Alina Volkmann (bis 30.06.2021) | 18.10.2000 | ||||
Kristin Graf (bis 30.06.2021) | 30.11.2002 | ||||
Josephine Hosang (bis 30.06.2021) | |||||
Laura Winkelmann (bis 30.06.2021) | |||||
Melanie Fuchs (bis 30.06.2021) | 24.08.1998 | ||||
Jessica Fischer (bis 30.06.2020) | 22.08.1999 | ||||
6 | Anna Hornetz (bis 30.06.2021) | 13.02.2001 | |||
7 | Wiebke Seidler (bis 30.06.2021) | 28.12.1996 | |||
10 | Melanie Vogelhuber (bis 30.06.2021) | 16.03.1992 | |||
15 | Joy-Luan Spiller (bis 30.06.2021) | 12.04.2000 | |||
18 | Fabienne Wendt (bis 30.06.2021) | 17.04.2001 | |||
25 | Lisa-Marie Naujoks (bis 30.06.2021) | 18.02.2000 | |||
Sturm | |||||
Fenja Popp (bis 30.06.2021) | 06.05.2002 | ||||
5 | Chantal Münch (bis 30.06.2021) | 05.05.2000 | |||
16 | Manuela Knothe (bis 30.06.2021) | 06.02.1998 | |||
21 | Tabea Alsleben (bis 30.06.2021) | 29.03.2001 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 04.08.2019 14:00 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |