Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Thomas Sulewski (bis 30.06.2020) | |||||
Torwart | |||||
Juliane Bauch (bis 30.06.2021) | 30.06.1993 | ||||
31 | Gesa Schulte (bis 30.06.2020) | 05.04.2000 | |||
Abwehr | |||||
Lisa Rinke (bis 30.06.2021) | |||||
Lisa Klemann (bis 30.06.2021) | 08.08.1988 | ||||
Laura Hoffmann (bis 30.06.2021) | 12.08.1991 | ||||
Annika Bröker (bis 30.06.2021) | 21.01.1999 | ||||
2 | Madita Sommer (bis 30.06.2022) | ||||
3 | Corinna Dubbel (bis 30.06.2023) | 20.03.1993 | |||
6 | Saskia Finzel (bis 30.06.2023) | 04.03.1994 | |||
8 | Anne-Catherine Kufner (bis 30.06.2023) | 26.08.1995 | |||
10 | Lara Plastwich (bis 30.06.2022) | 05.10.2000 | |||
14 | Paula Peck (bis 30.06.2023) | 15.10.1994 | |||
Mittelfeld | |||||
Helene Sertznig (bis 30.06.2021) | 06.06.1990 | ||||
Antonia Dumancic (bis 30.06.2021) | 03.09.1989 | ||||
Katharina Riehl (bis 30.06.2021) | 22.06.1994 | ||||
Carolin Dej (bis 30.06.2021) | 05.01.1989 | ||||
Lisa Winter (bis 30.06.2021) | 14.10.1988 | ||||
Laura Wolenin (bis 30.06.2021) | 26.12.1998 | ||||
Mia Bedarf (bis 30.06.2021) | |||||
4 | Juliane Wrede (bis 30.06.2023) | 27.08.1999 | |||
11 | Annalena Krapp (bis 30.06.2022) | 17.02.1993 | |||
13 | Anna Beutler (bis 30.06.2021) | 04.09.1995 | |||
18 | Marie Grothe (bis 30.06.2021) | 18.04.1997 | |||
19 | Daniela Ließem (bis 30.06.2021) | 08.05.1992 | |||
22 | Lisa Belen Zensen (bis 30.06.2021) | ||||
Sturm | |||||
Kathrin Schröder (bis 30.06.2021) | 12.08.1992 | ||||
Julia Cieslik (bis 30.06.2021) | 28.09.1998 | ||||
7 | Julia Gödecke (bis 30.06.2023) | 07.10.1993 | |||
9 | Jennifer Kaleja (bis 30.06.2022) | 13.06.1989 | |||
12 | Sandra Ehrhardt (bis 30.06.2023) | 29.03.1998 | |||
20 | Lynn Bille Sommer (bis 30.06.2021) | 29.07.2000 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 04.08.2019 14:00 Uhr |
1 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 07.09.2019 14:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |