Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Alexander Kluge (bis 31.03.2021) | 15.06.1986 | ||||
Torwart | |||||
22 | Lena Pauels (bis 30.06.2020) | 02.02.1998 | |||
33 | Kira Witte (bis 30.06.2022) | 16.09.2002 | |||
Torhüterin | |||||
30 | Anneke Borbe (bis 30.06.2023) | 17.09.2000 | |||
Abwehr | |||||
2 | Luisa Wensing (bis 30.06.2020) | 08.02.1993 | |||
5 | Michelle Ulbrich | 03.11.1996 | |||
9 | Katharina Schiechtl (bis 30.06.2023) | 27.02.1993 | |||
14 | Melanie Müller (bis 19.08.2019) | 06.08.1999 | |||
15 | Gabriella Tóth (bis 30.06.2020) | 16.12.1986 | |||
19 | Alina Böttjer (bis 30.06.2020) | 30.11.2000 | |||
20 | Alicia Kersten (bis 30.06.2020) | 22.07.1998 | |||
26 | Adina Hamidovic (bis 30.06.2020) | 26.04.1998 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Reena Wichmann (bis 30.06.2024) | 12.01.1998 | |||
7 | Lisa-Marie Scholz (bis 30.06.2020) | 19.11.1988 | |||
8 | Sophie Walter (bis 30.06.2021) | 20.01.2000 | |||
13 | Ricarda Walkling (ab 30.01.2020) (bis 30.06.2024) | 19.03.1997 | |||
16 | Verena Volkmer (bis 30.06.2020) | 10.03.1996 | |||
17 | Giovanna Hoffmann (bis 30.06.2020) | 20.09.1998 | |||
18 | Lina Hausicke (bis 30.06.2024) | 30.12.1997 | |||
21 | Jessica Golebiewski (bis 30.06.2020) | 13.09.1991 | |||
24 | Nina Lührßen (bis 30.06.2024) | 21.11.1999 | |||
28 | Julia Kofler (bis 30.06.2020) | 02.09.1998 | |||
35 | Ina-Marie Timmermann (bis 30.06.2020) | 13.04.2002 | |||
Sturm | |||||
11 | Cindy König (bis 30.06.2020) | 15.08.1993 | |||
23 | Stephanie Goddard (bis 30.06.2021) | 15.02.1988 | |||
24 | Samantha Steuerwald (bis 30.06.2020) | 11.10.1998 | |||
25 | Franziska Gieseke (bis 30.06.2020) | 24.03.1998 | |||
29 | Selina Cerci (bis 30.06.2020) | 31.05.2000 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 08.09.2019 14:00 Uhr |
1 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 16.11.2019 14:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |