Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Sascha Glass (bis 23.03.2023) | 12.10.1972 | ||||
Torwart | |||||
1 | Pauline Nelles (bis 30.06.2021) | 21.01.2002 | |||
32 | Elvira Herzog (bis 09.08.2020) | 05.03.2000 | |||
Abwehr | |||||
2 | Francesca Caló (bis 30.06.2022) | 25.05.1995 | |||
3 | Sabrina Horvat (bis 30.06.2022) | 03.07.1997 | |||
4 | Marith Müller-Prießen (bis 30.06.2022) | 17.12.1990 | |||
21 | Peggy Kuznik (bis 30.06.2022) | 12.08.1986 | |||
27 | Kristina Hild (bis 30.06.2021) | 07.06.1996 | |||
31 | Rachel Rinast (bis 30.06.2022) | 02.06.1991 | |||
Mittelfeld | |||||
5 | Laura Vogt (ab 01.01.2021) (bis 30.06.2021) | 13.05.2001 | |||
6 | Ricarda Schaber (ab 01.01.2021) (bis 30.06.2021) | 27.07.1997 | |||
9 | Lena Lotzen (bis 30.06.2021) | 11.09.1993 | |||
9 | Lucia Ondrušová (bis 31.07.2020) | 10.05.1988 | |||
10 | Sharon Beck (bis 30.06.2024) | 22.03.1995 | |||
12 | Alicia-Sophie Gudorf (bis 30.06.2023) | 23.05.2001 | |||
14 | Meike Meßmer (ab 01.01.2021) (bis 30.06.2021) | 28.10.1995 | |||
17 | Yuka Hirano (bis 30.06.2022) | 27.01.1997 | |||
18 | Johanna Tietge (bis 30.06.2021) | 16.04.1996 | |||
20 | Anja Pfluger (ab 01.09.2020) (bis 30.06.2022) | 16.11.1993 | |||
24 | Theresa Gosch (bis 30.06.2021) | 17.09.1994 | |||
Sturm | |||||
7 | Carolin Schraa (bis 30.06.2021) | 06.09.1991 | |||
8 | Mandy Islacker (bis 30.06.2023) | 08.08.1988 | |||
11 | Eunice Beckmann (bis 30.06.2022) | 08.02.1992 | |||
13 | Karoline Kohr (bis 30.06.2021) | 01.04.1996 | |||
22 | Amber Barrett (bis 30.06.2022) | 16.01.1996 | |||
25 | Sonja Giraud (bis 30.06.2021) | 06.03.1995 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 01.11.2020 18:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 06.12.2020 15:00 Uhr |
1 : 6 |
Schema Vergleich |