Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainerin | |||||
Chantal Bachteler (bis 30.06.2021) | 21.08.1987 | ||||
Torwart | |||||
1 | Melanie Geiselhart (bis 30.06.2022) | 30.07.1998 | |||
22 | Vanessa Markl (bis 30.06.2021) | 07.11.2003 | |||
26 | Laura Bozenhardt (bis 30.06.2021) | 27.12.2002 | |||
Abwehr | |||||
10 | Kristina Halcinova (bis 30.06.2022) | 31.12.2003 | |||
11 | Sarah Hagg (bis 30.06.2022) | 24.01.2002 | |||
12 | Nina Seitz (bis 30.06.2021) | 30.07.2000 | |||
21 | Selina Gaus (bis 30.06.2021) | 14.12.1999 | |||
22 | Franziska Gaus (bis 30.06.2021) | 20.02.2003 | |||
23 | Maren Jerg (bis 30.06.2021) | 26.02.2002 | |||
25 | Laureta Temaj (bis 30.06.2022) | 13.06.2002 | |||
Mittelfeld | |||||
2 | Svenja Kunz (bis 30.06.2021) | 12.03.2002 | |||
4 | Leonie Schick (bis 30.06.2021) | 07.03.1996 | |||
5 | Theresa Hauler (bis 30.06.2021) | 20.02.2001 | |||
6 | Mia Eickmann (bis 30.06.2021) | 15.01.2003 | |||
8 | Tamara Würstle (bis 30.06.2022) | 25.02.1998 | |||
13 | Vera Ellgass (bis 30.06.2022) | 18.06.2002 | |||
14 | Svenja Herle (bis 30.06.2021) | 07.10.1996 | |||
17 | Katharina Rapp (bis 30.06.2021) | 12.03.1999 | |||
19 | Julia Kopf (bis 30.06.2021) | 19.12.2003 | |||
20 | Victoria Stvoric (bis 30.06.2021) | 08.09.1997 | |||
20 | Victoria Brinsa (bis 30.06.2021) | ||||
24 | Solveig Schlitter (bis 30.06.2021) | 07.08.2002 | |||
Sturm | |||||
7 | Julia Stützenberger (bis 30.06.2022) | 09.04.2003 | |||
15 | Malin Frisch (bis 30.06.2021) | 10.06.2002 | |||
16 | Valentina Miele (bis 30.06.2021) |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 26.09.2020 16:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |