Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainerin | |||||
Laura Marienfeld (bis 30.06.2023) | |||||
Trainer | |||||
Sebastian Middeke (bis 30.06.2021) | 02.02.1984 | ||||
Ersin Ekiz (ab 19.04.2021) (bis 30.06.2021) | |||||
Torwart | |||||
Juliane Bauch (bis 30.06.2021) | 30.06.1993 | ||||
Sabine Reinhold (bis 30.06.2021) | 29.12.1995 | ||||
Gesa Schulte (bis 30.06.2021) | 05.04.2000 | ||||
27 | Wiebke Willebrandt (bis 30.06.2021) | 16.01.2001 | |||
28 | Josephine Plehn (bis 30.06.2021) | 27.11.1998 | |||
Abwehr | |||||
Lisa Rinke (bis 30.06.2021) | |||||
Lisa Klemann (bis 30.06.2021) | 08.08.1988 | ||||
Laura Hoffmann (bis 30.06.2021) | 12.08.1991 | ||||
Annika Bröker (bis 30.06.2021) | 21.01.1999 | ||||
2 | Madita Sommer (bis 30.06.2022) | ||||
3 | Corinna Dubbel (bis 30.06.2023) | 20.03.1993 | |||
6 | Saskia Finzel (bis 30.06.2023) | 04.03.1994 | |||
8 | Anne-Catherine Kufner (bis 30.06.2023) | 26.08.1995 | |||
10 | Lara Plastwich (bis 30.06.2022) | 05.10.2000 | |||
14 | Paula Peck (bis 30.06.2023) | 15.10.1994 | |||
23 | Anna Tautz (bis 30.06.2023) | 01.05.2003 | |||
25 | Elisa Kschiedel (bis 30.06.2023) | 27.04.1997 | |||
Mittelfeld | |||||
Helene Sertznig (bis 30.06.2021) | 06.06.1990 | ||||
Antonia Dumancic (bis 30.06.2021) | 03.09.1989 | ||||
Katharina Riehl (bis 30.06.2021) | 22.06.1994 | ||||
Carolin Dej (bis 30.06.2021) | 05.01.1989 | ||||
Lisa Winter (bis 30.06.2021) | 14.10.1988 | ||||
Laura Wolenin (bis 30.06.2021) | 26.12.1998 | ||||
Mia Bedarf (bis 30.06.2021) | |||||
4 | Juliane Wrede (bis 30.06.2023) | 27.08.1999 | |||
11 | Annalena Krapp (bis 30.06.2022) | 17.02.1993 | |||
13 | Anna Spitthoff (bis 30.06.2021) | 04.09.1995 | |||
17 | Sophia Meyer (bis 30.06.2023) | 13.12.2003 | |||
18 | Marie Grothe (bis 30.06.2021) | 18.04.1997 | |||
19 | Daniela Ließem (bis 30.06.2021) | 08.05.1992 | |||
22 | Lisa Belen Zensen (bis 30.06.2021) | ||||
Sturm | |||||
Naomi Densing (bis 30.06.2023) | 01.06.1995 | ||||
Louisa Follert (bis 30.06.2023) | 13.05.2002 | ||||
Kathrin Schröder (bis 30.06.2021) | 12.08.1992 | ||||
Julia Cieslik (bis 30.06.2021) | 28.09.1998 | ||||
7 | Julia Gödecke (bis 30.06.2023) | 07.10.1993 | |||
9 | Jennifer Kaleja (bis 30.06.2022) | 13.06.1989 | |||
12 | Sandra Ehrhardt (bis 30.06.2023) | 29.03.1998 | |||
20 | Lynn Bille Sommer (bis 30.06.2021) | 29.07.2000 | |||
26 | Leonie Witt (bis 30.06.2023) | 03.04.2002 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 26.09.2020 14:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 01.11.2020 11:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |