Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Christian Jürss (bis 30.06.2024) | 03.07.1986 | ||||
Torwart | |||||
1 | Saskia Schippmann (bis 30.06.2021) | 07.06.1993 | |||
1 | Anneke Klaas (bis 30.06.2021) | 12.07.2003 | |||
31 | Alicia Bautz (bis 30.06.2022) | 1996 | |||
Abwehr | |||||
4 | Malin Hegeler (bis 30.06.2021) | 12.01.1995 | |||
5 | Franziska Hilmer (bis 30.06.2022) | 01.10.1990 | |||
6 | Sophie Alice Profe (bis 30.06.2021) | ||||
16 | Tomke Dziesiaty (bis 30.06.2021) | 22.05.2000 | |||
18 | Chiara Pawelec (bis 30.06.2021) | 28.03.2000 | |||
26 | Lea Schneider (bis 30.06.2022) | 05.09.1999 | |||
77 | Jennifer Michel (bis 30.06.2023) | 09.07.1996 | |||
Mittelfeld | |||||
7 | Indra Hahn (bis 30.06.2023) | 16.12.2000 | |||
8 | Dana Celine Marquardt (bis 28.01.2023) | 05.12.1997 | |||
9 | Cathérine Jeanette Knobloch (bis 30.06.2023) | 14.01.1986 | |||
20 | Vera Homp (bis 30.06.2023) | 27.07.1991 | |||
22 | Jette Schulz (bis 30.06.2021) | 02.05.2003 | |||
23 | Lisa-Kristin Behneke (bis 30.06.2022) | 07.12.2003 | |||
24 | Friederike Nagorny (bis 30.06.2021) | 12.01.2002 | |||
25 | Helen Bier (bis 30.06.2022) | 06.07.2002 | |||
Sturm | |||||
11 | Melena Lux (bis 30.06.2022) | 15.02.1999 | |||
13 | Monja Kunrath (bis 30.06.2023) | 31.05.2001 | |||
17 | Alina Witt (bis 30.06.2022) | 22.09.1995 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 27.09.2020 11:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 01.11.2020 14:00 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |