Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Thomas Horsch (ab 01.04.2021) | 30.10.1968 | ||||
Alexander Kluge (bis 31.03.2021) | 15.06.1986 | ||||
Torhüterin | |||||
1 | Lena Pauels (bis 30.06.2023) | 02.02.1998 | |||
30 | Anneke Borbe (bis 30.06.2023) | 17.09.2000 | |||
Torwart | |||||
33 | Kira Witte (bis 30.06.2022) | 16.09.2002 | |||
Abwehr | |||||
4 | Anna Hausdorff (bis 30.06.2022) | 26.04.2000 | |||
5 | Michelle Ulbrich | 03.11.1996 | |||
7 | Gabriella Tóth (bis 30.06.2022) | 16.12.1986 | |||
9 | Katharina Schiechtl (bis 30.06.2023) | 27.02.1993 | |||
21 | Ina-Marie Timmermann (bis 30.06.2022) | 13.04.2002 | |||
31 | Franziska Jaser (ab 01.01.2021) (bis 30.06.2021) | 20.01.1996 | |||
Mittelfeld | |||||
3 | Jana Radosavljevic (bis 30.06.2021) | 04.11.1996 | |||
6 | Reena Wichmann (bis 30.06.2024) | 12.01.1998 | |||
8 | Sophie Walter (bis 30.06.2021) | 20.01.2000 | |||
11 | Julia Kofler (bis 30.06.2021) | 02.09.1998 | |||
13 | Ricarda Walkling (bis 30.06.2024) | 19.03.1997 | |||
15 | Jasmin Sehan (bis 30.06.2023) | 16.06.1997 | |||
16 | Eva Holtmeyer (bis 30.06.2021) | 14.01.2003 | |||
17 | Margarita Gidion (bis 30.06.2023) | 18.12.1994 | |||
18 | Lina Hausicke (bis 30.06.2024) | 30.12.1997 | |||
24 | Nina Lührßen (bis 30.06.2024) | 21.11.1999 | |||
Sturm | |||||
10 | Verena Volkmer (bis 30.06.2021) | 10.03.1996 | |||
19 | Tuana Shahnis Keles (bis 30.06.2023) | 03.03.2003 | |||
20 | Agata Tarczyńska (bis 30.06.2021) | 27.06.1988 | |||
23 | Stephanie Goddard (bis 30.06.2021) | 15.02.1988 | |||
28 | Jette Zimmer (bis 30.06.2022) | 15.08.2003 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 20.09.2020 11:00 Uhr |
0 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 31.10.2020 19:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 28.02.2021 15:00 Uhr |
5 : 3 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 20.03.2021 14:00 Uhr |
7 : 0 |
Schema Vergleich |