Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Paul Müller (bis 30.06.2021) | |||||
Torwart | |||||
Joana Gutke (bis 30.06.2021) | 09.01.2001 | ||||
Leonie Bendzulla (bis 30.06.2021) | 05.01.2003 | ||||
1 | Julia Matuszek (bis 30.06.2021) | 02.04.2003 | |||
Abwehr | |||||
Pia Sophie Rybacki (bis 30.06.2021) | 10.05.1999 | ||||
Laura Kill (bis 30.06.2021) | 22.11.1992 | ||||
Wiebke Neuhaus (bis 30.06.2021) | 02.08.1993 | ||||
2 | Sansel Öncü (bis 30.06.2021) | ||||
3 | Ann-Sophie Vogel (bis 30.06.2021) | 13.09.1998 | |||
5 | Chantal Meißner (bis 30.06.2021) | 14.09.1997 | |||
6 | Janine Angrick (bis 30.06.2021) | 06.06.1993 | |||
17 | Jennifer Brinkert (bis 30.06.2021) | 10.05.2001 | |||
19 | Nele Schmidt (bis 30.06.2021) | 27.03.2001 | |||
Mittelfeld | |||||
Dana Homann (bis 30.06.2021) | 28.07.2000 | ||||
Nursen Yaprak (bis 30.06.2021) | 26.04.1999 | ||||
Amelie Fölsing (bis 30.06.2021) | 29.12.1999 | ||||
Joy Demirovski (bis 30.06.2021) | 21.03.2002 | ||||
Celine Demirönal (bis 30.06.2021) | 15.07.1999 | ||||
Maja Hünnemeyer (bis 30.06.2021) | 24.04.2001 | ||||
Melanie Heep (bis 30.06.2021) | 24.01.1994 | ||||
7 | Mara Wilhelm (bis 30.06.2021) | 29.12.1997 | |||
11 | Carina Grendel (bis 30.06.2021) | 20.09.1991 | |||
13 | Laura Hallmann (bis 30.06.2021) | ||||
20 | Alessandra Vogel (bis 30.06.2021) | 07.06.2000 | |||
21 | Carolin Dej (bis 30.06.2021) | 05.01.1989 | |||
31 | Franziska Wenzel | 04.06.1998 | |||
Sturm | |||||
Gizem Kilic (bis 30.06.2021) | 12.06.2000 | ||||
Nisrine Maria Zerioul (bis 30.06.2021) | 05.03.2003 | ||||
8 | Laura Radke (bis 30.06.2021) | 12.07.1999 | |||
15 | Anna Maiwald (bis 30.06.2021) | 13.03.1997 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 27.09.2020 14:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 31.10.2020 14:00 Uhr |
0 : 11 |
Schema Vergleich |