Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Osman Cankaya (bis 30.06.2023) | 07.05.1989 | ||||
Matthias Meyer (bis 30.06.2023) | 17.02.1975 | ||||
Torhüterin | |||||
1 | Lea Paulick (bis 30.06.2024) | 02.09.1999 | |||
22 | Laura Lücker (bis 30.06.2023) | 17.03.1999 | |||
25 | Celia Steinert (ab 01.01.2022) (bis 30.06.2023) | 19.04.2004 | |||
Abwehr | |||||
2 | Simone Grimm (bis 30.06.2022) | 08.11.1993 | |||
3 | Lara Stachowski (bis 30.06.2023) | 21.11.2004 | |||
4 | Michaela Drescher (bis 30.06.2023) | 11.03.1996 | |||
8 | Kerstin Bogenschütz (bis 30.06.2024) | 26.01.1995 | |||
12 | Amelie Thöle (bis 30.06.2024) | 31.08.2003 | |||
13 | Sara Schramm (bis 30.06.2023) | 14.10.2002 | |||
15 | Rebekka Salfelder (bis 30.06.2024) | 23.07.2004 | |||
16 | Eva Bahm (bis 30.06.2022) | 01.06.2002 | |||
17 | Jana Rippberger (bis 30.06.2023) | 01.11.1995 | |||
19 | Hanna Sauer (bis 30.06.2022) | 15.12.2000 | |||
Mittelfeld | |||||
Demi Mallios (bis 30.06.2022) | 01.01.1994 | ||||
5 | Judith Gruber (bis 30.06.2022) | 24.03.2003 | |||
10 | Luisa Richert (bis 30.06.2023) | 17.09.1993 | |||
14 | Jessica May (bis 30.06.2022) | 02.12.1999 | |||
18 | Franziska Mai (bis 30.06.2024) | 12.10.1999 | |||
20 | Nadja-Sophie Schlossarek (bis 30.06.2023) | 26.06.2002 | |||
23 | Nele Bauereisen (bis 30.06.2024) | 05.04.2004 | |||
24 | Nastassja Lein (bis 30.06.2023) | 13.02.2001 | |||
27 | Anne Führlein (ab 01.01.2022) (bis 30.06.2023) | 01.02.2005 | |||
28 | Hannah Schmid (ab 01.01.2022) (bis 30.06.2023) | 09.06.2005 | |||
29 | Nina Schneider (ab 01.04.2022) (bis 30.06.2023) | 11.12.2004 | |||
Sturm | |||||
2 | Leonie Hein (bis 30.06.2023) | 28.03.2005 | |||
7 | Leonie Vogel (bis 30.06.2023) | 19.07.1996 | |||
8 | Rebecca Leinberger (bis 30.06.2022) | 06.02.1998 | |||
9 | Emma Kusch (bis 30.06.2024) | 06.04.2004 | |||
11 | Kim Urbanek (bis 30.06.2023) | 21.04.1997 | |||
14 | Sophie Fournier (bis 30.06.2023) | 07.05.2002 | |||
22 | Nadja Burkard (bis 30.06.2024) | 03.08.1999 | |||
26 | Marina Scholz (ab 01.01.2022) (bis 30.06.2022) | 18.02.2006 | |||
31 | Anna Wachal (bis 30.06.2022) | 18.08.1998 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 21.08.2021 14:00 Uhr |
3 : 5 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 26.09.2021 15:00 Uhr |
0 : 5 |
Schema Vergleich |