Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Taifour Diane (bis 30.06.2022) | 01.11.1972 | ||||
Torhüterin | |||||
Allison Wagner (ab 01.06.2022) (bis 30.06.2023) | 27.02.2002 | ||||
Hannah Schillo (ab 01.06.2022) (bis 30.06.2023) | 06.01.2005 | ||||
Johanna Wende (ab 01.06.2022) (bis 30.06.2023) | 05.07.2003 | ||||
Elea Gross (ab 01.06.2022) (bis 30.06.2023) | |||||
Sabrina Schäfer (ab 01.06.2022) (bis 30.06.2023) | 25.02.1999 | ||||
Torwart | |||||
1 | Aline Allmann (bis 30.06.2022) | 10.11.1994 | |||
25 | Annick Heit (bis 30.06.2022) | 25.09.2002 | |||
Abwehr | |||||
Laura Eicher (ab 01.01.2022) (bis 30.06.2024) | 20.08.1997 | ||||
Chiara Palermo (ab 01.06.2022) (bis 30.06.2023) | |||||
Jasmin Demange (ab 01.06.2022) (bis 30.06.2023) | |||||
Lorena Calcagno (ab 01.06.2022) (bis 30.06.2023) | |||||
Kimberly Ruhstorfer (ab 01.06.2022) (bis 30.06.2023) | 25.01.2005 | ||||
Lea Körner (ab 01.06.2022) (bis 30.06.2023) | 23.04.2001 | ||||
Madita Schmitt (ab 01.06.2022) (bis 30.06.2023) | 05.08.2002 | ||||
Lina Naumann (ab 01.06.2022) (bis 30.06.2023) | 13.05.2001 | ||||
6 | Lilly Marie Kintzig (bis 30.06.2022) | 13.03.2003 | |||
8 | Chiara Klein (bis 30.06.2022) | 02.02.1998 | |||
12 | Hannah Wünsche (bis 30.06.2022) | 15.03.1997 | |||
29 | Kristin Hauck (bis 30.06.2022) | 06.10.1998 | |||
39 | Madita Schmitt (bis 30.06.2023) | 05.08.2002 | |||
Mittelfeld | |||||
Emma Wagner (ab 01.06.2022) (bis 30.06.2024) | 08.05.2006 | ||||
Jennifer Klein (ab 01.06.2022) (bis 30.06.2023) | 08.03.1995 | ||||
Leonie Biehl (ab 01.06.2022) (bis 30.06.2023) | 21.12.2004 | ||||
Hannah Wünsche (ab 01.06.2022) (bis 30.06.2023) | 15.03.1997 | ||||
Annamaria Mazzola (ab 01.06.2022) (bis 30.06.2023) | 25.07.2003 | ||||
Stella Palermo (ab 01.06.2022) (bis 30.06.2023) | 18.05.2004 | ||||
Celine Wagner (ab 01.06.2022) (bis 30.06.2023) | 28.02.1998 | ||||
Jule Schillo (ab 01.06.2022) (bis 30.06.2023) | 06.01.2005 | ||||
Lena Gouverneur (ab 01.06.2022) (bis 30.06.2023) | 22.11.2004 | ||||
Lilly Marie Kintzig (ab 01.06.2022) (bis 30.06.2023) | 13.03.2003 | ||||
Annika Balzert (ab 01.06.2022) (bis 30.06.2023) | 15.04.1998 | ||||
Leonie Stöhr (ab 01.06.2022) (bis 30.06.2023) | 03.01.2003 | ||||
Anna Lena Strauß (ab 01.06.2022) (bis 30.06.2023) | 14.08.2004 | ||||
Lena Ripperger (ab 01.06.2022) (bis 30.06.2023) | 06.06.1993 | ||||
Kira Paulus (ab 01.06.2022) (bis 30.06.2023) | 28.03.2004 | ||||
Lisa Mayer (ab 01.06.2022) (bis 30.06.2023) | 31.03.1995 | ||||
Marie Steimer (ab 01.06.2022) (bis 30.06.2023) | 20.04.1997 | ||||
Jennifer Lenhard (ab 01.06.2022) (bis 30.06.2023) | |||||
Nora Clausen (ab 01.06.2022) (bis 30.06.2023) | 08.02.2001 | ||||
Akane Yatsugi (ab 01.06.2022) (bis 30.06.2023) | |||||
Emma Jentsch (bis 30.06.2022) | |||||
8 | Anna Körner (bis 30.06.2022) | 10.01.1998 | |||
11 | Lea Körner (bis 30.06.2022) | 23.04.2001 | |||
11 | Leonie Stöhr (bis 30.06.2022) | 03.01.2003 | |||
14 | Anna Lena Strauß (bis 30.06.2022) | 14.08.2004 | |||
15 | Dalina Heckmann (bis 30.06.2022) | 26.07.2003 | |||
16 | Kiani Wong (bis 30.06.2022) | 21.11.2000 | |||
17 | Lena Ripperger (bis 30.06.2022) | 06.06.1993 | |||
20 | Lisa Mayer (bis 30.06.2022) | 31.03.1995 | |||
21 | Nadine Anstatt (bis 30.06.2022) | 14.05.1995 | |||
28 | Charlene Trapp (bis 30.06.2022) | 21.02.2003 | |||
31 | Anja Ditscheid (bis 30.06.2022) | 08.08.1998 | |||
41 | Celina Mattes (bis 30.06.2022) | 15.09.2002 | |||
Sturm | |||||
Lena Wind (ab 01.06.2022) (bis 30.06.2023) | 24.11.2002 | ||||
Akane Yatsugi (bis 30.06.2022) | |||||
18 | Nora Clausen (bis 30.06.2022) | 08.02.2001 | |||
22 | Valerie Fogel (bis 30.06.2022) | 11.02.1988 | |||
30 | Marie Steimer (bis 30.06.2022) | 20.04.1997 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 21.08.2021 14:00 Uhr |
3 : 5 i.E. |
Schema Vergleich |